Filip Behrens
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 2016 (8 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | ConSite Management (Ejer) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -39' DKK CONSEPTO ApS (2019-20) |
Største egenkapital: | 9' DKK CONSEPTO ApS (2019-20) |
Største gæld: | 5' DKK CONSEPTO ApS (2019-20) |
Længste aktivitet: | Ejer af ConSite Management (8 år 1 måned) |
Det startede i 2016 i ConSite Management i rollen som Ejer. Filip Behrens erhvervede virksomheden ConSite Management d. 1. september 2016. Filip har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Hvervet som Ejer har Filip nu bestreddet i 8 år 1 måned, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ConSite Management
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (2)
Tidslinje (7)
-
CONSEPTO ApS (25-33.33%)
Er ikke længere ejerDato: 02.06.2021
Registreringsdato: 02.06.2021 -
CONSEPTO ApS
Fratrådt som direktørDato: 02.06.2021
Registreringsdato: 02.06.2021 -
CONSEPTO ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 02.06.2021
Registreringsdato: 02.06.2021
Blå bog (fortsat)
Filip har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 8 år 1 måned.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.09.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Reel ejer
17.09.2019 - 02.06.2021
Ejer, Direktør og Bestyrelsesmedlem
18.09.2019 - 02.06.2021
Ejerandel: 25-33.33%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2019-20 hvor CONSEPTO ApS kunne fremvise et underskud på 39' DKK.