Peder Thomas Moos
Erhvervsaktiv siden: | 2. okt. 2002 (21 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | Anlæg- & Murerfirmaet PM Byg v/Peder Thomas Moos (Ejer) |
Største overskud: | 656' DKK Høgelundvej IVS (Nu: Høgelundvej ApS) (2022) |
Største underskud: | -247' DKK Høgelundvej IVS (Nu: Høgelundvej ApS) (2021) |
Største egenkapital: | 909' DKK Høgelundvej IVS (Nu: Høgelundvej ApS) (2023) |
Største gæld: | 1.795' DKK Høgelundvej IVS (Nu: Høgelundvej ApS) (2022) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos Bonde & Schmidts Eftf. ApS (2020) |
Længste aktivitet: | Ejer af Anlæg- & Murerfirmaet PM Byg v/Peder Thomas Moos (10 år) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor en dag i 2002 i Anlæg- & Murerfirmaet PM Byg v/Peder Thomas Moos (tidligere PMs Flisemontering v/Peder Thomas Moos) med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Peder Thomas Moos der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Peder i 10 år, før fratrædelsen d. 15. oktober 2012.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen landskabspleje. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2012 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 15. oktober 2012.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Høgelundvej ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Bonde & Schmidts Eftf. ApS
Via Høgelundvej ApS
Direktørposter (1)
-
Høgelundvej ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.10.2023
Bestyrelsesposter (1)
-
Bonde & Schmidts Eftf. ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 17.08.2020
Ejendomme (4)
Tidslinje (11)
-
Høgelundvej ApS
Tilknyttet som direktørDato: 13.10.2023
Registreringsdato: 13.10.2023 -
Høgelundvej IVS (Nu: Høgelundvej ApS)
Fratrådt som direktørDato: 15.08.2023
Registreringsdato: 15.08.2023 -
Bonde & Schmidts Eftf. ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 17.08.2020
Registreringsdato: 17.08.2020
Blå bog (fortsat)
Peder har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 17 år 9 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Direktør
19.12.2016 - 15.08.2023
Ejer
19.12.2016 - Stadig aktiv
Direktør
13.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer og Bestyrelsesmedlem
27.02.2017 - 16.08.2020
Reel ejer
27.02.2017 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
17.08.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10% -
Stifter og Ejer
02.10.2002 - 15.10.2012
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor Høgelundvej IVS (Nu: Høgelundvej ApS) kunne offentliggøre et overskud på 656' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor Høgelundvej IVS (Nu: Høgelundvej ApS) kunne offentliggøre et underskud på 247' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 133' DKK (Bonde & Schmidts Eftf. ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 909' DKK (Høgelundvej IVS (Nu: Høgelundvej ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 529' DKK (Bonde & Schmidts Eftf. ApS).
En af de forbindelser som går igen i Peder' netværk er Henrik Rossoll Rosenkilde.