Kim Germer
Erhvervsaktiv siden: | 17. sep. 2002 (22 år) |
Karrieren startede hos: | GW Management v/Kim Gerner m fl (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af State of Art - SkulpturFigur (16 år 7 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet begyndte den dag i 2002 i GW Management v/Kim Gerner m fl (tidligere WM Management) i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaen Lars Winther at Kim Germer stiftede GW Management v/Kim Gerner m fl den dag i september 2002. Hvervet som Ejer og Stifter havde Kim i 4 år 3 måneder, inden stoppet d. 31. december 2006.
Virksomheden arbejdede indenfor fremstilling af andre kemiske produkter i øvrigt. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2006 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 31. december 2006.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
State of Art - SkulpturFigur
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
MANGEBAEKKE.DK ApS
Fratrådt som direktørDato: 14.05.2012
Registreringsdato: 14.05.2012 -
MANGEBAEKKE.DK ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.05.2009
Registreringsdato: 01.05.2009 -
State of Art v/Kim Germer (Nu: State of Art - SkulpturFigur) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.03.2008
Registreringsdato: 01.03.2008
Blå bog (fortsat)
Kim har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 20 år 10 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.03.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
01.05.2009 - 14.05.2012
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
22.01.2004 - 31.12.2006
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
17.09.2002 - 31.12.2006
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager