Thomas Corell Lundberg
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 2002 (22 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | Happyface Entertainment v/Thomas Corell Lundberg (Ejer) |
Største overskud: | 10.710' DKK Familien Lundberg Holding ApS (2023) |
Største underskud: | -1.789' DKK Thomas Corell Lundberg Holding ApS (2022) |
Største egenkapital: | 62.484' DKK Familien Lundberg Holding ApS (2023) |
Største gæld: | 6.006' DKK Ejendomsselskabet DGL # 1 af 1. juli 2020 ApS (2023) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Ejendomsselskabet DGL # 1 af 1. juli 2020 ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af Danish Green Technology Dk Aps (7 år 11 måneder) |
Det begyndte for alvor dengang i 2002 hos Happyface Entertainment v/Thomas Corell Lundberg som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Thomas Corell Lundberg der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde Thomas i 7 år 3 måneder, inden stoppet den 19. oktober 2009.
Virksomheden specialiserede sig indenfor teater- og koncertvirksomhed. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2009 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 19. oktober 2009.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
Danish Green Technology Dk Aps
Ejerandel: 100% -
Thomas Corell Lundberg Holding ApS
Ejerandel: 100% -
Nomics I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Ejendomsselskabet DGL # 1 af 1. juli 2020 ApS
Via Thomas Corell Lundberg Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Ejendomsselskabet DGL # 1 af 1. juli 2020 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.06.2020 -
Danish Green Technology Dk Aps
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.10.2016
Bestyrelsesposter (1)
-
Danish Green Technology Dk Aps
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 03.10.2016
Tidslinje (18)
-
Nomics I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2023
Registreringsdato: 01.01.2023 -
Thomas Corell Lundberg Invest ApS
Fratrådt som direktørDato: 19.01.2021
Registreringsdato: 19.01.2021 -
Ejendomsselskabet DGL # 1 af 1. juli 2020 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 24.06.2020
Registreringsdato: 24.06.2020
Blå bog (fortsat)
Thomas har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 16 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør og Reel ejer
24.06.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Reel ejer, Direktør og Bestyrelsesmedlem
03.10.2016 - Stadig aktiv
Ejer
10.02.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
30.12.2019 - 19.01.2021
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
28.09.2015 - 12.04.2017
Ejerandel: Intet ejerskab
Thomas Corell Lundberg er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Thomas Corell Lundberg Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 9.200' DKK. Igennem sit holdingselskab Thomas Corell Lundberg Holding ApS har Thomas dermed også ejerandele i Ejendomsselskabet DGL # 1 af 1. juli 2020 ApS (50-66.65%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Thomas Corell Lundberg, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016 hvor Familien Lundberg Holding ApS fremviste et overskud på 1.674' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor Thomas Corell Lundberg Holding ApS fremviste et underskud på 1.789' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 10.710' DKK (Familien Lundberg Holding ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 159' DKK (Ejendomsselskabet DGL # 1 af 1. juli 2020 ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 62.484' DKK (Familien Lundberg Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -434' DKK (Danish Green Technology Dk Aps).
En af de forbindelser som går igen i Thomas' netværk er Tine Romby Lundberg.