Niels Henrik Døssing Olesen
Erhvervsaktiv siden: | 12. aug. 2002 (22 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | Glostrup Fest- og Serviceudlejning (Ejer) |
Største overskud: | 21.154' DKK METTLER-TOLEDO A/S (2019) |
Største underskud: | -67' DKK Glostrup Fest & Serviceudlejning ApS (Nu: NOCT Holding ApS) (2020) |
Største egenkapital: | 41.599' DKK METTLER-TOLEDO A/S (2021) |
Største gæld: | 49.248' DKK METTLER-TOLEDO A/S (2022) |
Flest årsværk: | 41 årsværk hos METTLER-TOLEDO A/S (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af Glostrup Fest & Serviceudlejning v/Niels Olesen (15 år 10 måneder) |
Det hele begyndte for alvor dengang i 2002 i Glostrup Fest- og Serviceudlejning som Ejer og Stifter. Det var sammen med partneren Jeanette Ørsted at Niels Henrik Døssing Olesen stiftede Glostrup Fest- og Serviceudlejning den dag i august 2002. Hvervet som Ejer og Stifter havde Niels i 1 år 6 måneder, inden stoppet d. 29. februar 2004.
Virksomheden arbejdede indenfor udlejning af varer til personligt brug og til brug i husholdninger i øvrigt. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2004 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 29. februar 2004.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
NOCT Holding ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (2)
-
METTLER-TOLEDO A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.12.2011 -
NOCT Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.01.2020
Bestyrelsesposter (1)
-
METTLER-TOLEDO A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.12.2011
Tidslinje (8)
-
Glostrup Fest & Serviceudlejning ApS (Nu: NOCT Holding ApS) (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 23.01.2020
Registreringsdato: 23.01.2020 -
Glostrup Fest & Serviceudlejning ApS (Nu: NOCT Holding ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 23.01.2020
Registreringsdato: 23.01.2020 -
Glostrup Fest & Serviceudlejning v/Niels Olesen (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2019
Registreringsdato: 31.12.2019
Blå bog (fortsat)
Niels har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 22 år 1 måned.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
23.01.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
20.12.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.03.2004 - 31.12.2019
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
12.08.2002 - 29.02.2004
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Niels Henrik Døssing Olesen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn NOCT Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 216' DKK. Igennem sit holdingselskab NOCT Holding ApS har Niels dermed også ejerandele i & .
Du kan også se koncerndiagram for Niels Henrik Døssing Olesen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor METTLER-TOLEDO A/S fremviste et overskud på 21.154' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor Glostrup Fest & Serviceudlejning ApS (Nu: NOCT Holding ApS) fremviste et underskud på 67' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 9.449' DKK (METTLER-TOLEDO A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 6' DKK (Glostrup Fest & Serviceudlejning ApS (Nu: NOCT Holding ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 35.074' DKK (METTLER-TOLEDO A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 216' DKK (Glostrup Fest & Serviceudlejning ApS (Nu: NOCT Holding ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Niels' netværk er Atle Soløy.