Tommy Bloch-Larsen
Erhvervsaktiv siden: | 13. apr. 2011 (13 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | TBL HADERSLEV HOLDING ApS (Direktør) |
Største overskud: | 243' DKK Bloch Både ApS (2023) |
Største underskud: | -1.279' DKK BOATCLUB A/S (2014) |
Største egenkapital: | 330' DKK Bloch Både ApS (2023) |
Største gæld: | 3.524' DKK BOATCLUB A/S (2014) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos Bloch Både ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Mobilværftet (2 år 11 måneder) |
Erhvervskarrieren startede i 2011 i TBL HADERSLEV HOLDING ApS i rollen som Direktør. Hvervet som Direktør bestred Tommy Bloch-Larsen i 1 år 5 måneder, før fratrædelsen d. 25. september 2012.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2012 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 25. september 2012.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Bloch Både ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
Bloch Både ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.12.2021
Tidslinje (10)
-
Bloch Både ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 07.12.2021
Registreringsdato: 07.12.2021 -
Bloch Både ApS
Tilknyttet som direktørDato: 07.12.2021
Registreringsdato: 07.12.2021 -
Mobilværftet (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 12.11.2015
Registreringsdato: 12.11.2015
Blå bog (fortsat)
Tommy har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 7 år 3 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
07.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
21.11.2012 - 12.11.2015
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
15.04.2011 - 01.10.2012
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
13.04.2011 - 25.09.2012
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Bloch Både ApS kunne fremvise et overskud på 243' DKK.