Flemming Petry
Erhvervsaktiv siden: | 16. aug. 2002 (22 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | PETRY v/Flemming Petry (Ejer) |
Største overskud: | 6.340' DKK Tommerup Heilskov ApS (2022) |
Største underskud: | -987' DKK FREDAHL HOLDING DANMARK ApS (Nu: NYARP HOLDING DANMARK ApS) (2016) |
Største egenkapital: | 16.649' DKK FREDAHL HOLDING DANMARK ApS (Nu: NYARP HOLDING DANMARK ApS) (2022) |
Største gæld: | 21.110' DKK Tommerup Heilskov ApS (2017) |
Flest årsværk: | 36 årsværk hos Tommerup Heilskov ApS (2017) |
Længste aktivitet: | Ejer af PETRY HOLDING ApS (10 år 9 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder begyndte den dag i 2002 i PETRY v/Flemming Petry i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Flemming Petry der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Flemming i 6 år 4 måneder, inden stoppet d. 31. december 2008.
Virksomheden arbejdede indenfor anden personaleformidling. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2008 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 31. december 2008.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
PETRY HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Tommerup Heilskov ApS
Via PETRY HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
PETRY HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.12.2013
Bestyrelsesposter (1)
-
Tommerup Heilskov ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 08.11.2017
Ejendomme (2)
Tidslinje (11)
-
FREDAHL HOLDING DANMARK ApS (Nu: NYARP HOLDING DANMARK ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 06.02.2024
Registreringsdato: 06.02.2024 -
HEILSKOV A/S
Fratrådt som direktørDato: 08.11.2017
Registreringsdato: 08.11.2017 -
HEILSKOV A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 08.11.2017
Registreringsdato: 08.11.2017
Blå bog (fortsat)
Flemming har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 22 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
08.11.2017 - Stadig aktiv
Ejer
06.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% Via PETRY HOLDING ApS -
Stifter, Ejer og Direktør
18.12.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
01.07.2013 - 06.02.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
29.10.2008 - 08.11.2017
Bestyrelsesmedlem
03.12.2008 - 08.11.2017
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
16.08.2002 - 31.12.2008
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Flemming Petry er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn PETRY HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 907' DKK. Gennem sit holdingselskab PETRY HOLDING ApS har Flemming dermed også andele i Tommerup Heilskov ApS (10-14.99%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Flemming Petry, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014 hvor HEILSKOV A/S landede et overskud på 2.765' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2013-14 hvor PETRY HOLDING ApS landede et underskud på 49' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 3.243' DKK (Tommerup Heilskov ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 15.905' DKK (Tommerup Heilskov ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 907' DKK (PETRY HOLDING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Flemming' netværk er Glenn Goltermann Lassen.