Carsten Lundby
Erhvervsaktiv siden: | 1. aug. 2002 (22 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | CLT v/Carsten Lundby (Ejer) |
Største overskud: | 1.027' DKK OpCO Medical ApS (Nu: Detalo Health ApS) (2022) |
Største underskud: | -268' DKK OpCO Medical ApS (Nu: Detalo Health ApS) (2021) |
Største egenkapital: | 935' DKK OpCO Medical ApS (Nu: Detalo Health ApS) (2022) |
Største gæld: | 1.437' DKK OpCO Medical ApS (Nu: Detalo Health ApS) (2018-19) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos OpCO Medical ApS (Nu: Detalo Health ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Detalo Instruments Aps (7 år 9 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for alvor en dag i 2002 hos CLT v/Carsten Lundby (tidligere CLT v/Carsten Lundby) med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Carsten Lundby der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Carsten i 2 år 6 måneder, før stoppet d. 1. februar 2005.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen andet sundhedsvæsen. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2005 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 1. februar 2005.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Detalo Instruments Aps
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Detalo Health ApS
Via Detalo Instruments Aps
Direktørposter (2)
-
Detalo Health ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.11.2018 -
Detalo Instruments Aps
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.01.2017
Bestyrelsesposter (1)
-
Detalo Health ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 07.11.2018
Tidslinje (6)
-
OpCO Medical ApS (Nu: Detalo Health ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 07.11.2018
Registreringsdato: 07.11.2018 -
OpCO Medical ApS (Nu: Detalo Health ApS) (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 07.11.2018
Registreringsdato: 07.11.2018 -
Detalo Instruments Aps (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 07.01.2017
Registreringsdato: 07.01.2017
Blå bog (fortsat)
Carsten har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 10 år 3 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør, Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
07.11.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Reel ejer
07.01.2017 - 30.12.2020
Ejer og Direktør
07.01.2017 - Stadig aktiv
Reel ejer
31.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.08.2002 - 01.02.2005
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor OpCO Medical ApS (Nu: Detalo Health ApS) kunne offentliggøre et overskud på 1.027' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor OpCO Medical ApS (Nu: Detalo Health ApS) kunne offentliggøre et underskud på 268' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 591' DKK (OpCO Medical ApS (Nu: Detalo Health ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 794' DKK (OpCO Medical ApS (Nu: Detalo Health ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 665' DKK (Detalo Instruments Aps).
En af de forbindelser som går igen i Carsten' netværk er Jonas Bechlund.