Morten Petri Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 15. aug. 2002 (22 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | MP Consult v/Morten Petri Jensen (Ejer) |
Største overskud: | 4.592' DKK DANIIT A/S (Nu: Init DANIIT A/S) (2022) |
Største underskud: | -72.027' DKK BioRefine Denmark A/S (2023) |
Største egenkapital: | 8.883' DKK DANIIT A/S (Nu: Init DANIIT A/S) (2022) |
Største gæld: | 114.429' DKK BioRefine Denmark A/S (2022) |
Flest årsværk: | 41 årsværk hos DANIIT A/S (Nu: Init DANIIT A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af MP Consult v/Morten Petri Jensen (7 år 9 måneder) |
Det hele begyndte for alvor dengang i 2002 i MP Consult v/Morten Petri Jensen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Morten Petri Jensen der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Morten i 7 år 9 måneder, inden stoppet d. 31. maj 2010.
Virksomheden arbejdede indenfor anden teknisk rådgivning. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2010 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 31. maj 2010.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Morten Petri Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
SCD Consult ApS
Via Morten Petri Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Morten Petri Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.01.2022 -
SCD Consult ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.01.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (11)
-
DANIIT A/S (Nu: Init DANIIT A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 04.04.2023
Registreringsdato: 04.04.2023 -
SCD Consult A/S (Nu: SCD Consult ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 05.12.2022
Registreringsdato: 05.12.2022 -
DANIIT A/S (Nu: Init DANIIT A/S)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 09.03.2022
Registreringsdato: 09.03.2022
Blå bog (fortsat)
Morten har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 11 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
04.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
09.03.2022 - 04.04.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
28.01.2022 - 05.12.2022
Direktør og Reel ejer
28.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
07.07.2020 - 01.09.2021
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
15.08.2002 - 31.05.2010
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Morten Petri Jensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Morten Petri Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 629' DKK. Igennem sit holdingselskab Morten Petri Holding ApS har Morten dermed også ejerandele i SCD Consult ApS (100%).
Du kan se koncerndiagram for Morten Petri Jensen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor SCD Consult A/S (Nu: SCD Consult ApS) fremviste et overskud på 664' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 664' DKK (SCD Consult A/S (Nu: SCD Consult ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 72.027' DKK (BioRefine Denmark A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 8.540' DKK (DANIIT A/S (Nu: Init DANIIT A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -30.573' DKK (BioRefine Denmark A/S).