Jørgen Bjerre
Erhvervsaktiv siden: | 15. aug. 2002 (22 år) |
Karrieren startede hos: | Paradis Handel I/S (Ejer) |
Største overskud: | 2.539' DKK PARADIS A/S (Nu: PDK A/S) (2015) |
Største underskud: | -27.128' DKK PARADIS A/S (Nu: PDK A/S) (2019) |
Største egenkapital: | 6.613' DKK PARADIS A/S (Nu: PDK A/S) (2018) |
Største gæld: | 21.479' DKK PARADIS A/S (Nu: PDK A/S) (2019) |
Flest årsværk: | 10 årsværk hos PARADIS A/S (Nu: PDK A/S) (2019) |
Længste aktivitet: | Ejer af JØRGEN B. HOLDING ApS (19 år 6 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor dengang i 2002 hos Paradis Handel I/S (tidligere Paradis I/S) som Ejer og Stifter. Det var sammen med partneren Thor Thorøe at Jørgen Bjerre stiftede Paradis Handel I/S den dag i august 2002. Titlen som Ejer og Stifter havde Jørgen i 5 år 2 måneder, inden stoppet den 31. oktober 2007.
Virksomheden specialiserede sig indenfor anden engroshandel. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2007 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 31. oktober 2007.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JØRGEN B. HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
JØRGEN B. HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.02.2005
Ejendomme (2)
Tidslinje (44)
-
PARADIS GROUP ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 14.06.2018
Registreringsdato: 14.06.2018 -
PARADIS FINANS ApS
Fratrådt som direktørDato: 15.08.2016
Registreringsdato: 15.08.2016 -
PARADIS DANMARK A/S (Nu: PDK A/S) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.08.2016
Registreringsdato: 15.08.2016
Blå bog (fortsat)
Jørgen har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 22 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Direktør og Ejer
21.02.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
13.04.2007 - 16.06.2010
Bestyrelsesmedlem
23.01.2008 - 14.06.2018
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
10.09.2008 - 01.11.2008
Bestyrelsesmedlem
10.09.2008 - 09.02.2010
Bestyrelsesmedlem
18.05.2010 - 25.05.2010
Bestyrelsesmedlem
18.05.2010 - 15.08.2016
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
18.10.2007 - 01.03.2008
Bestyrelsesmedlem
16.06.2010 - 15.08.2016
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
02.04.2007 - 15.08.2016
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014 hvor JØRGEN B. HOLDING ApS fremviste et overskud på 285' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016 hvor JØRGEN B. HOLDING ApS fremviste et underskud på 439' DKK.