Sune Jehrbo
Erhvervsaktiv siden: | 23. feb. 2001 (23 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | GUOROS ADVERTISING ApS (Direktør) |
Største overskud: | 668' DKK ELEANOR HOME ApS (2015) |
Største underskud: | -1.021' DKK ELEANOR HOME ApS (2018) |
Største egenkapital: | 354' DKK ELEANOR HOME ApS (2017) |
Største gæld: | 1.832' DKK ELEANOR HOME ApS (2019) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos ELEANOR HOME ApS (2019) |
Længste aktivitet: | Ejer af GYPSY FARM HOLDING ApS (16 år) |
Erhvervskarrieren begyndte for alvor dengang i 2001 hos GUOROS ADVERTISING ApS (tidligere GUOROS ApS) som Direktør. Titlen som Direktør havde Sune Jehrbo i 1 år 5 måneder, inden stoppet den 22. august 2002.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor reklamebureauvirksomhed. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2003 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 10. april 2003.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
Jehrbo Works
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
ELEANOR HOME ApS
Ejerandel: 33.34-49.99% -
GYPSY FARM HOLDING ApS UNDER KONKURS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
ELEANOR HOME ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.05.2014
Bestyrelsesposter (1)
-
ELEANOR HOME ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 06.10.2008
Ejendomme (1)
Tidslinje (11)
-
ELEANOR HOME ApS (33.34-49.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 11.06.2024
Registreringsdato: 11.06.2024 -
GYPSY FARM HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 16.08.2023
Registreringsdato: 16.08.2023 -
Jehrbo Works (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.07.2023
Registreringsdato: 01.07.2023
Blå bog (fortsat)
Sune har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 17 år 6 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.07.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
06.10.2008 - Stadig aktiv
Reel ejer
27.08.2012 - Stadig aktiv
Direktør
27.05.2014 - Stadig aktiv
Ejer
11.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33.34-49.99% -
Stifter og Bestyrelsesmedlem
06.10.2008 - 23.10.2014
Ejer
06.10.2008 - Stadig aktiv
Direktør
23.10.2014 - 16.08.2023
Ejerandel: 100% -
Direktør
23.02.2001 - 22.08.2002
Ejerandel: Intet ejerskab
Sune Jehrbo er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn GYPSY FARM HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2021 kunne fremvise en egenkapital på -6' DKK. Igennem sit holdingselskab GYPSY FARM HOLDING ApS har Sune dermed også ejerandele i samt .
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Sune Jehrbo, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015 hvor ELEANOR HOME ApS fremviste et overskud på 668' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor ELEANOR HOME ApS fremviste et underskud på 1.021' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Sune' netværk er Franck Maurice Attia.