Morten Røhmer
Erhvervsaktiv siden: | 1. aug. 2002 (22 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | HBLC.dk v/Morten Røhmer (Ejer) |
Største overskud: | 148' DKK HESTIA-VESTIA HOLDING ApS (Nu: RØHMER HOLDING ApS) (2017) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 277' DKK HESTIA-VESTIA HOLDING ApS (Nu: RØHMER HOLDING ApS) (2019) |
Største gæld: | 398' DKK HESTIA-VESTIA HOLDING ApS (Nu: RØHMER HOLDING ApS) (2016) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos HESTIA-VESTIA HOLDING ApS (Nu: RØHMER HOLDING ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af RØHMER HOLDING ApS (15 år) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for alvor en dag i 2002 i HBLC.dk v/Morten Røhmer (tidligere Morten Røhmer Jensen) med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Morten Røhmer der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Morten i 7 år 4 måneder, før fratrædelsen d. 31. december 2009.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen sundhedsvæsen i øvrigt i.a.n.. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2009 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 31. december 2009.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
RØHMER HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
RØPA ApS
Via RØHMER HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
RØHMER HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.09.2009 -
RØPA ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.01.2023
Ejendomme (2)
Tidslinje (9)
-
Algefjenden.dk ApS (Nu: RØPA ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 27.01.2023
Registreringsdato: 27.01.2023 -
PÆDAGOGISK HÅNDVÆRK ApS
Fratrådt som direktørDato: 09.10.2014
Registreringsdato: 09.10.2014 -
Morten Røhmer Jensen (Nu: HBLC.dk v/Morten Røhmer) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2009
Registreringsdato: 31.12.2009
Blå bog (fortsat)
Morten har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 22 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
18.01.2022 - Stadig aktiv
Direktør
27.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
28.09.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
29.09.2009 - 09.10.2014
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.08.2002 - 31.12.2009
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.12.2002 - 31.12.2002
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2017 hvor HESTIA-VESTIA HOLDING ApS (Nu: RØHMER HOLDING ApS) kunne offentliggøre et overskud på 148' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 19' DKK (Algefjenden.dk ApS (Nu: RØPA ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 240' DKK (HESTIA-VESTIA HOLDING ApS (Nu: RØHMER HOLDING ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 63' DKK (Algefjenden.dk ApS (Nu: RØPA ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Morten' netværk er Jannich Munk Pasciak.