Lars Bagger Kjær
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 2002 (22 år) |
Karrieren startede hos: | Lars Kjær - Analyse & Strategi (Ejer) |
Største overskud: | 1.264' DKK INZIGHTS A/S (2018) |
Største underskud: | -507' DKK INZIGHTS A/S (2022) |
Største egenkapital: | 1.703' DKK INZIGHTS A/S (2018) |
Største gæld: | 1.597' DKK INZIGHTS A/S (2015) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos INZIGHTS A/S (2019) |
Længste aktivitet: | Direktør af INZIGHTS A/S (20 år 4 måneder) |
Karrieren som leder begyndte den dag i 2002 ved Lars Kjær - Analyse & Strategi i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Lars Bagger Kjær der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Lars i 7 år 9 måneder, før fratrædelsen den 30. juni 2010.
Virksomheden opererede indenfor branchen virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2010 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 30. juni 2010.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
LARS BAGGER KJÆR HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Gaveøen ApS
Via LARS BAGGER KJÆR HOLDING ApS -
Holdingselskabet DØF ApS UNDER KONKURS
Via LARS BAGGER KJÆR HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
LARS BAGGER KJÆR HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.10.2008 -
Gaveøen ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.09.2020
Tidslinje (19)
-
KJÆR & SCHMELTZER ANALYSE OG STRATEGI A/S (Nu: INZIGHTS A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.08.2024
Registreringsdato: 15.08.2024 -
KJÆR & SCHMELTZER ANALYSE OG STRATEGI ApS (Nu: INZIGHTS A/S)
Fratrådt som direktørDato: 06.02.2024
Registreringsdato: 06.02.2024 -
Holdingselskabet DØF ApS
Fratrådt som direktørDato: 10.07.2023
Registreringsdato: 10.07.2023
Blå bog (fortsat)
Lars har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 22 år.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
10.09.2020 - Stadig aktiv
Reel ejer
21.08.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 45% -
Direktør og Ejer
17.10.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
01.10.2003 - 06.02.2024
Bestyrelsesmedlem
29.04.2009 - 15.08.2024
Reel ejer
30.12.2013 - 20.06.2023
Reel ejer
21.06.2023 - 15.08.2024
Ejerandel: 45% -
Direktør
04.03.2019 - 10.07.2023
Reel ejer
04.03.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30% -
Direktør
07.10.2019 - 26.11.2021
Ejerandel: Intet ejerskab
Lars Bagger Kjær ejer desuden også holdingselskabet Holdingselskabet DØF ApS (ejer lige nu 30%). Gennem holdingselskabet Holdingselskabet DØF ApS ejes der også andele i og .
Du kan også se koncerndiagram for Lars Bagger Kjær, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor INZIGHTS A/S landede et overskud på 1.264' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor INZIGHTS A/S landede et underskud på 507' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 185' DKK (INZIGHTS A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 307' DKK (INZIGHTS A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 135' DKK (LARS BAGGER KJÆR HOLDING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Kirsten Margrethe Nymann.