Helle Bodeholt
Erhvervsaktiv siden: | 15. aug. 2002 (22 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | Tuix (Ejer) |
Største overskud: | 203' DKK HEBO GROUP HOLDING IVS (Nu: HEBO GROUP HOLDING ApS) (2016-17) |
Største underskud: | -195' DKK 2015 GROUP IVS (Nu: Niipit aps) (2017-18) |
Største egenkapital: | 209' DKK HEBO GROUP HOLDING IVS (Nu: HEBO GROUP HOLDING ApS) (2020-21) |
Største gæld: | 761' DKK 2015 GROUP IVS (Nu: Niipit aps) (2020-21) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos HEBO GROUP IVS (Nu: HEBO GROUP ApS) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af Tuix (15 år 4 måneder) |
Karrieren I Danmark begyndte for alvor dengang i 2002 hos Tuix (tidligere Den nye livsstil v/Helle Bodeholt) som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Helle Bodeholt der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde Helle i 15 år 4 måneder, inden stoppet den 31. december 2017.
Virksomheden specialiserede sig indenfor detailhandel med andre varer i.a.n. via internet. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2017 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 31. december 2017.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
HEBO GROUP HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Niipit aps
Via HEBO GROUP HOLDING ApS -
HEBO GROUP ApS
Via HEBO GROUP HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
Niipit aps
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.01.2015 -
HEBO GROUP ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.02.2015 -
HEBO GROUP HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.01.2015
Tidslinje (8)
-
Den nye livsstil v/Helle Bodeholt (Nu: Tuix) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2017
Registreringsdato: 31.12.2017 -
HEBLAF IVS (Nu: MissBody IVS)
Fratrådt som direktørDato: 01.01.2016
Registreringsdato: 01.01.2016 -
HEBO GROUP IVS (Nu: HEBO GROUP ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 01.02.2015
Registreringsdato: 01.02.2015
Blå bog (fortsat)
Helle har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 22 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
01.02.2015 - Stadig aktiv
Reel ejer
18.02.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
14.01.2015 - Stadig aktiv
Direktør
16.01.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 85% -
Stifter, Ejer og Direktør
16.01.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
15.08.2002 - 31.12.2017
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
28.01.2015 - 01.01.2016
Ejerandel: Intet ejerskab
Helle Bodeholt er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn HEBO GROUP HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 172' DKK. Igennem sit holdingselskab HEBO GROUP HOLDING ApS har Helle dermed også ejerandele i Niipit aps (66.66-89.99%) samt HEBO GROUP ApS (100%).
Udforsk også koncerndiagram for Helle Bodeholt, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016-17 hvor HEBO GROUP HOLDING IVS (Nu: HEBO GROUP HOLDING ApS) fremviste et overskud på 203' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017-18 hvor 2015 GROUP IVS (Nu: Niipit aps) fremviste et underskud på 195' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Helle' netværk er Jane Rasmussen.