Frank Christian Hüttmann
Erhvervsaktiv siden: | 10. jan. 2007 (17 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | MHS A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af MHS A/S (7 år 3 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet begyndte den dag i 2007 hos MHS A/S i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Frank Christian Hüttmann i 7 år 3 måneder, inden stoppet den 23. april 2014.
Virksomhedens branche var dengang indenfor farve- og tapetforretninger. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2014 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 23. april 2014.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Wadden Sea Distillery
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Repræsentant (1)
-
Grundejerforeningen Leosalle 14
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 18.07.2022
Ejendomme (2)
Tidslinje (6)
-
Grundejerforeningen Leosalle 14
Tilknyttet som repræsentantDato: 18.07.2022
Registreringsdato: 18.07.2022 -
Wadden sea Destillery (Nu: Wadden Sea Distillery) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 31.12.2020
Registreringsdato: 31.12.2020 -
MHS A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 23.04.2014
Registreringsdato: 23.04.2014
Blå bog (fortsat)
Frank har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 11 år.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
18.07.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
31.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
10.01.2007 - 23.04.2014
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
16.01.2007 - 02.03.2010
Ejerandel: Intet ejerskab