Sooriyakumaran Nathan
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2011 (13 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | City Pizza I/S (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af HAVNETANKEN MIDDELFART I/S (10 år 6 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet begyndte den dag i 2011 ved City Pizza I/S i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaen Jogatharsan Jogarasa at Sooriyakumaran Nathan stiftede City Pizza I/S den dag i januar 2011. Rollen som Ejer og Stifter havde Sooriyakumaran i 1 år 11 måneder, før fratrædelsen den 31. december 2012.
Virksomheden opererede indenfor branchen pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv.. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2012 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 31. december 2012.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
HAVNETANKEN MIDDELFART I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (2)
Tidslinje (5)
-
City Pizza v/Sooriyakumaran Nathan (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.11.2020
Registreringsdato: 30.11.2020 -
HAVNETANKEN MIDDELFART I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 15.03.2014
Registreringsdato: 15.03.2014 -
City Pizza v/Sooriyakumaran Nathan (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2013
Registreringsdato: 01.01.2013
Blå bog (fortsat)
Sooriyakumaran har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 13 år 8 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
15.03.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Ejer
01.01.2013 - 30.11.2020
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.01.2011 - 31.12.2012
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Sooriyakumaran' netværk er Santhirakumar Rajah.