Dennis Alexander Tobiasen
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 1997 (26 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | BYENS BEDEMAND ApS (Ejer) |
Største overskud: | 1.485' DKK BYENS BEDEMAND ApS (2022-23) |
Største underskud: | -115' DKK BYENS BEDEMAND ApS (2015-16) |
Største egenkapital: | 2.892' DKK DFLV Holding ApS (2022-23) |
Største gæld: | 1.254' DKK BYENS BEDEMAND ApS (2022-23) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos BYENS BEDEMAND ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af BYENS BEDEMAND ApS (26 år 11 måneder) |
Det hele startede for alvor en dag i 1997 hos BYENS BEDEMAND ApS (tidligere ApS KBUS 17 NR. 1140) med titlen som Ejer, Direktør og Bestyrelsesmedlem. Dennis Alexander Tobiasen erhvervede virksomheden BYENS BEDEMAND ApS d. 1. oktober 1997. Dennis har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Titlen som Ejer, Direktør og Bestyrelsesmedlem har Dennis nu bestreddet i 21 år, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor bedemænd og begravelsesvæsen. Her mere end 21 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsrapport fra 2022-23 kunne vise et overskud på 1.485' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
DFLV Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
BYENS BEDEMAND ApS
Via DFLV Holding ApS
Direktørposter (2)
-
DFLV Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.10.2018 -
BYENS BEDEMAND ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.11.2010
Ejendomme (1)
Tidslinje (13)
-
Byens Bedemand Frederikssund ApS
Fratrådt som direktørDato: 02.05.2023
Registreringsdato: 02.05.2023 -
Byens Bedemand Frederikssund ApS
Tilknyttet som direktørDato: 20.01.2022
Registreringsdato: 20.01.2022 -
ApS KBUS 17 NR. 1140 (Nu: BYENS BEDEMAND ApS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 11.10.2018
Registreringsdato: 11.10.2018
Blå bog (fortsat)
Dennis har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 26 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
11.10.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
01.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Reel ejer
30.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer og Direktør
20.01.2022 - 02.05.2023
Ejerandel: 100% -
Ejer
01.10.1997 - 11.10.2018
Reel ejer
01.10.1997 - Stadig aktiv
Direktør
22.11.2010 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
09.10.2016 - 03.10.2018
Ejerandel: 100%
Dennis Alexander Tobiasen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn DFLV Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 2.892' DKK. Igennem holdingselskabet DFLV Holding ApS har Dennis derfor også ejerandele i BYENS BEDEMAND ApS (100%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Dennis Alexander Tobiasen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor BYENS BEDEMAND ApS kunne offentliggøre et overskud på 1.485' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2015-16 hvor BYENS BEDEMAND ApS kunne offentliggøre et underskud på 115' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Dennis' netværk er Torsten Pedersen.