Carsten Daner Villiam Jagerkilde
Erhvervsaktiv siden: | 15. jul. 2002 (22 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | The Business Development Agency (Ejer) |
Største overskud: | 228' DKK ARENA-27-32 ApS (Nu: Selskabet af 19. juni 2023 ApS) (2021) |
Største underskud: | -1.005' DKK ARENA-27-32 ApS (Nu: Selskabet af 19. juni 2023 ApS) (2022) |
Største egenkapital: | 752' DKK SERVICEHÅNDBOGEN A/S (2016) |
Største gæld: | 2.871' DKK ARENA-27-32 ApS (Nu: Selskabet af 19. juni 2023 ApS) (2022) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos CARSTEN JENSEN HOLDING ApS (Nu: ARENA Marketing & Partnere ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af ARENA Marketing & Partnere ApS (13 år 6 måneder) |
Karrieren I Danmark startede i 2002 i The Business Development Agency (tidligere Sponsor Magic v/Carsten V. Jensen) i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Carsten Daner Villiam Jagerkilde der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Carsten i 9 år 5 måneder, før fratrædelsen d. 31. december 2011.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2011 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 31. december 2011.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ARENA Marketing & Partnere ApS
Ejerandel: 66.66-89.99%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Selskabet af 19. juni 2023 ApS UNDER KONKURS
Via ARENA Marketing & Partnere ApS
Direktørposter (1)
-
ARENA Marketing & Partnere ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.03.2011
Tidslinje (20)
-
ARENA-27-32 ApS (Nu: Selskabet af 19. juni 2023 ApS)
Fratrådt som direktørDato: 30.08.2023
Registreringsdato: 30.08.2023 -
SERVICEHÅNDBOGEN A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.03.2021
Registreringsdato: 15.03.2021 -
GOOD WILL RUN ORGANISATION IVS (Nu: YOU RUN GLOBAL IVS)
Fratrådt som direktørDato: 16.10.2020
Registreringsdato: 16.10.2020
Blå bog (fortsat)
Carsten har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 22 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
18.03.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 86% -
Direktør
18.03.2011 - 14.05.2015
Bestyrelsesmedlem
04.06.2014 - 19.11.2015
Direktør
01.10.2015 - 30.08.2023
Reel ejer
19.11.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
30.11.2017 - 15.03.2021
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.01.2016 - 16.10.2020
Reel ejer
21.11.2017 - 11.12.2020
Ejerandel: 100% -
Direktør
22.09.2014 - 16.10.2020
Reel ejer
21.11.2017 - 11.12.2020
Ejerandel: 100%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor ARENA-27-32 ApS (Nu: Selskabet af 19. juni 2023 ApS) kunne fremvise et overskud på 228' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor ARENA-27-32 ApS (Nu: Selskabet af 19. juni 2023 ApS) kunne fremvise et underskud på 1.005' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Carsten' netværk er Jeanette Brandstrup Knudsen.