Jes Biering Sørensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 2002 (22 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | OnlineBizz I/S v/Jes Biering Sørensen & Tom Ahasverussen (Ejer) |
Største overskud: | 49' DKK NOBEN ApS (2019-20) |
Største underskud: | -54' DKK NOBEN ApS (2020-21) |
Største egenkapital: | 111' DKK 360GYM ApS (2022-23) |
Største gæld: | 401' DKK Biering & Co. ApS (2021-22) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos 360GYM ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af 360 Consult (13 år 10 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte den dag i 2002 hos OnlineBizz I/S v/Jes Biering Sørensen & Tom Ahasverussen i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaen Tom Alf Ahasverussen at Jes Biering Sørensen stiftede OnlineBizz I/S v/Jes Biering Sørensen & Tom Ahasverussen den dag i juli 2002. Titlen som Ejer og Stifter havde Jes i 3 år 10 måneder, inden stoppet den 21. maj 2006.
Virksomheden specialiserede sig indenfor konsulentvirksomhed vedr. hardware. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2006 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 21. maj 2006.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
NOBEN ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
360GYM ApS
Via NOBEN ApS -
Biering & Co. ApS
Via NOBEN ApS
Direktørposter (3)
-
Biering & Co. ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.09.2021 -
NOBEN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.09.2021 -
360GYM ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.09.2021
Tidslinje (20)
-
NOBEN ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.09.2021
Registreringsdato: 01.09.2021 -
Biering & Co. ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.09.2021
Registreringsdato: 01.09.2021 -
360GYM ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.09.2021
Registreringsdato: 01.09.2021
Blå bog (fortsat)
Jes har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 22 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
30.04.2018 - Stadig aktiv
Direktør
01.09.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
30.04.2018 - Stadig aktiv
Direktør
01.09.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
26.04.2018 - Stadig aktiv
Direktør
01.09.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.01.2006 - 25.11.2019
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Direktør og Ejer
03.07.2015 - 18.10.2018
Ejerandel: 100%
Jes Biering Sørensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn NOBEN ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 85' DKK. Gennem sit holdingselskab NOBEN ApS har Jes dermed også andele i 360GYM ApS (100%) samt Biering & Co. ApS (100%).
Du kan også se koncerndiagram for Jes Biering Sørensen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019-20 hvor NOBEN ApS landede et overskud på 49' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor NOBEN ApS landede et underskud på 54' DKK.