Ali Omar Ahmed
Erhvervsaktiv siden: | 3. jul. 2002 (22 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | Køreskole v/Ømer Ali Taran (Ejer) |
Største overskud: | 6.074' DKK SILM FONDEN (2018) |
Største underskud: | -502' DKK ApS KBIL 17 NR. 2274 (Nu: SØLLERØD TRAFIKSKOLE ApS) (2022-23) |
Største egenkapital: | 31.761' DKK SILM FONDEN (2023) |
Største gæld: | 60.666' DKK SILM FONDEN (2017) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos ApS KBIL 17 NR. 2274 (Nu: SØLLERØD TRAFIKSKOLE ApS) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af SØLLERØD TRAFIKSKOLE ApS (18 år 4 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede i 2002 ved Køreskole v/Ømer Ali Taran i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Ali Omar Ahmed der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Ali i 5 år 5 måneder, før stoppet den 31. december 2007.
Virksomheden opererede indenfor køreskoler mv.. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2007 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 31. december 2007.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
SØLLERØD TRAFIKSKOLE ApS
Ejerandel: 50-66.65% -
LuxLimoCph ApS
Ejerandel: 25-33.33% -
Taran ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
Taran ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.05.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (14)
-
LuxLimoCph ApS (25-33.33%)
Tilknyttet som ejerDato: 27.09.2023
Registreringsdato: 27.09.2023 -
Taran ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 26.05.2021
Registreringsdato: 26.05.2021 -
Taran ApS
Tilknyttet som direktørDato: 26.05.2021
Registreringsdato: 26.05.2021
Blå bog (fortsat)
Ali har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 22 år 2 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
27.09.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,25% -
Stifter, Ejer og Direktør
26.05.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
17.12.2018 - 29.03.2021
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
12.05.2009 - 28.03.2012
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
01.05.2006 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.05.2006 - Stadig aktiv
Direktør
29.08.2006 - 28.03.2012
Ejerandel: 50%
Ali Omar Ahmed er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Taran ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 40' DKK. Gennem holdingselskabet Taran ApS har Ali derfor også andele i LuxLimoCph ApS (25-33.33%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Ali Omar Ahmed, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2014-15 hvor ApS KBIL 17 NR. 2274 (Nu: SØLLERØD TRAFIKSKOLE ApS) kunne fremvise et overskud på 225' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor ApS KBIL 17 NR. 2274 (Nu: SØLLERØD TRAFIKSKOLE ApS) kunne fremvise et underskud på 502' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 5.879' DKK (SILM FONDEN).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 502' DKK (ApS KBIL 17 NR. 2274 (Nu: SØLLERØD TRAFIKSKOLE ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 31.761' DKK (SILM FONDEN).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på -300' DKK (ApS KBIL 17 NR. 2274 (Nu: SØLLERØD TRAFIKSKOLE ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Ali' netværk er Asim Rashid.