Jess Lottenburger-Lausen
Karrieren startede hos: | KODAK A/S (Direktør) |
Største overskud: | 6.295' DKK KELLPO A/S (2021) |
Største underskud: | -3.509' DKK KELLPO A/S (2018) |
Største egenkapital: | 64.081' DKK A/S AF 22/12 1982 KIRURGISKE INSTRUMENTER (Nu: BIOMET DANMARK ApS) (2013-14) |
Største gæld: | 58.881' DKK KELLPO A/S (2023) |
Flest årsværk: | 51 årsværk hos KELLPO A/S (2023) |
Det hele begyndte for alvor for mange år siden hos KODAK A/S som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Titlen som Direktør havde Jess Lottenburger-Lausen i 80 år, inden stoppet den 21. november 1990.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen engroshandel med fotografiske og optiske artikler. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 511' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Lottenburger-Lausen v/Jess Lottenburger-Lausen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
JandB ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
JandB ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.10.2021
Tidslinje (85)
-
Inspicasa ApS (Nu: JandB ApS) (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 28.09.2022
Registreringsdato: 28.09.2022 -
Inspicasa ApS (Nu: JandB ApS) (66.66-89.99%)
Er ikke længere ejerDato: 27.09.2022
Registreringsdato: 27.09.2022 -
Inspicasa ApS (Nu: JandB ApS) (66.66-89.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 27.09.2022
Registreringsdato: 27.09.2022
Blå bog (fortsat)
Jess har været involveret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget driftig erhvervsleder hvis man sammenligner med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 113 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
24.06.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Direktør
05.09.2018 - 30.09.2021
Ejer
05.09.2018 - 07.08.2022
Direktør
01.10.2021 - Stadig aktiv
Ejer
08.08.2022 - 26.09.2022
Reel ejer
08.08.2022 - 26.09.2023
Ejer
27.09.2022 - 27.09.2022
Ejer
28.09.2022 - Stadig aktiv
Reel ejer
27.09.2023 - 29.06.2024
Reel ejer
30.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
31.01.2017 - 02.11.2017
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
22.11.2007 - 02.12.2011
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
02.04.1982 - 10.01.2011
Ejerandel: Intet ejerskab
Jess har i alt siddet i bestyrelsen hos 29 forskellige selskaber (heraf 10 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 80 år fra 1910 til 1990 hos KODAK A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 3.516' DKK (KELLPO A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 47' DKK (JandB ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 15.935' DKK (KELLPO A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -188' DKK (JandB ApS).