Johnny Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 2002 (22 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | Jensen Teknik/ Johnny Jensen (Ejer) |
Største overskud: | 7.869' DKK Etteplan Denmark A/S (2022) |
Største underskud: | -2.837' DKK SEDEN EJENDOMSINVEST A/S (Nu: SEDEN EJENDOMSINVEST ApS) (2019-20) |
Største egenkapital: | 13.497' DKK Etteplan Denmark A/S (2022) |
Største gæld: | 10.153' DKK Etteplan Denmark A/S (2018) |
Flest årsværk: | 20 årsværk hos Etteplan Denmark A/S (2021) |
Længste aktivitet: | Direktør af JOHNNY JENSEN INVEST ApS (6 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson startede i 2002 hos Jensen Teknik/ Johnny Jensen (tidligere Café Teknik v/ Johnny Jensen) i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Johnny Jensen der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Johnny i 2 år 11 måneder, før stoppet d. 18. juni 2005.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen detailhandel med elektriske husholdningsmaskiner og -apparater. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2005 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 18. juni 2005.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
TPJJ ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
OneUp Engineering A/S
Via TPJJ ApS
Direktørposter (2)
-
TPJJ ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.10.2021 -
OneUp Engineering A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.12.2023
Bestyrelsesposter (1)
-
OneUp Engineering A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 05.12.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (34)
-
TP2J ApS
Fratrådt som direktørDato: 01.05.2024
Registreringsdato: 01.05.2024 -
TP2J ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.05.2024
Registreringsdato: 01.05.2024 -
OneUp Engineering A/S
Tilknyttet som direktørDato: 05.12.2023
Registreringsdato: 05.12.2023
Blå bog (fortsat)
Johnny har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 18 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør, Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
05.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 41,67% -
Stifter, Direktør og Ejer
15.10.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.02.2018 - 15.10.2021
Reel ejer
01.02.2018 - 17.10.2021
Direktør og Bestyrelsesmedlem
01.02.2018 - 01.05.2024
Reel ejer
18.10.2021 - 08.09.2023
Ejerandel: 50,01% -
Direktør
01.01.2023 - 20.08.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
30.04.2018 - 13.01.2022
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor TP2J ApS kunne fremvise et overskud på 3.199' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor TPJJ ApS kunne fremvise et underskud på 59' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 409' DKK (Etteplan Denmark A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 60' DKK (KJ.A. HOLDING ApS (Nu: Kjerteminde Avis ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 11.811' DKK (Etteplan Denmark A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -5' DKK (KJ.A. HOLDING ApS (Nu: Kjerteminde Avis ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Johnny' netværk er Jesper Bjarne Haugaard.