Charlotte Krogh
Erhvervsaktiv siden: | 19. okt. 1999 (24 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | POUL JOHANSEN MASKINER A/S (Reel ejer) |
Største overskud: | 61.913' DKK POUL JOHANSEN MASKINER A/S (2022-23) |
Største underskud: | -31.363' DKK POUL JOHANSEN MASKINER A/S (2017) |
Største egenkapital: | 131.452' DKK POUL JOHANSEN MASKINER A/S (2022-23) |
Største gæld: | 179.095' DKK POUL JOHANSEN MASKINER A/S (2021-22) |
Flest årsværk: | 146 årsværk hos POUL JOHANSEN MASKINER A/S (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af Charlotte Krogh (22 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor en dag i 1999 hos POUL JOHANSEN MASKINER A/S med titlen som Reel ejer. Denne rolle bestred Charlotte Krogh i 21 år 6 måneder, før stoppet d. 22. april 2021.
I dag arbejder virksomheden med fremstilling af øvrige maskiner til specielle formål i.a.n.. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 kunne vise et overskud på 61.913' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Charlotte Krogh
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bestyrelsesposter (2)
-
Poul Johansen Fonden af 1992 Invest A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.04.2021 -
POUL JOHANSEN FONDEN AF 1992
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 24.09.2014
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
Poul Johansen Fonden af 1992 Invest A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 22.04.2021
Registreringsdato: 22.04.2021 -
Fonden Geopark Odsherred
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.10.2018
Registreringsdato: 01.10.2018 -
Fonden Geopark Odsherred
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.01.2015
Registreringsdato: 01.01.2015
Blå bog (fortsat)
Charlotte har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 24 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
22.04.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
24.09.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.01.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
19.10.1999 - 22.04.2021
Ejerandel: 64,55% -
Reel ejer
17.11.2017 - 27.02.2020
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
Charlotte Krogh har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem hos POUL JOHANSEN FONDEN AF 1992 der præsenterede et overskud på 28.705' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2017 som bestyrelsesmedlem hos POUL JOHANSEN FONDEN AF 1992 der præsenterede et underskud på 14.546' DKK.
Charlotte har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 9 år 11 måneder fra 2014 til i dag hos POUL JOHANSEN FONDEN AF 1992.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 61.913' DKK (POUL JOHANSEN MASKINER A/S).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 131.452' DKK (POUL JOHANSEN MASKINER A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 3.338' DKK (Fonden Geopark Odsherred).
En af de forbindelser som går igen i Charlotte' netværk er Mads Hylleholt Bøttger.