Rasmus Nørlem
Erhvervsaktiv siden: | 20. jun. 2002 (22 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | Rasmus Nørlem og Eva H Pedersen (Ejer) |
Største overskud: | 732' DKK PLANTEAVLSKONSULENTEN ApS (2020-21) |
Største underskud: | -11' DKK RN-Advice IVS (2018-19) |
Største egenkapital: | 1.890' DKK PLANTEAVLSKONSULENTEN ApS (2022-23) |
Største gæld: | 1.909' DKK PLANTEAVLSKONSULENTEN ApS (2021-22) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos PLANTEAVLSKONSULENTEN ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af RN-FarmAdvice v/Rasmus Nørlem (17 år 8 måneder) |
Karrieren som leder begyndte den dag i 2002 i Rasmus Nørlem og Eva H Pedersen i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaen Eva Holmgaard Nørlem at Rasmus Nørlem stiftede Rasmus Nørlem og Eva H Pedersen den dag i juni 2002. Hvervet som Ejer og Stifter havde Rasmus i 4 år 6 måneder, inden stoppet d. 31. december 2006.
Virksomheden arbejdede indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2006 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 31. december 2006.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
RN-FarmAdvice v/Rasmus Nørlem
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
RN-Advice IVS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 21.04.2020
Registreringsdato: 21.04.2020 -
RN-Advice IVS
Fratrådt som direktørDato: 21.04.2020
Registreringsdato: 21.04.2020 -
RN-Advice IVS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 25.11.2016
Registreringsdato: 25.11.2016
Blå bog (fortsat)
Rasmus har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 22 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.01.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
20.07.2023 - 30.06.2024
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter, Ejer og Direktør
25.11.2016 - 21.04.2020
Reel ejer
13.11.2017 - 21.04.2020
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
20.12.2016 - 04.12.2017
Ejerandel: 20% -
Stifter og Ejer
20.06.2002 - 31.12.2006
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017-18 hvor RN-Advice IVS landede et overskud på 65' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018-19 hvor RN-Advice IVS landede et underskud på 11' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Rasmus' netværk er Carsten Reinwald Schmidt.