Lars Bunch
Erhvervsaktiv siden: | 1. aug. 2002 (22 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | Hema Agro I/S v/Peder Krøjgaard, Johannes Jørgensen & Bendt Thomsen (Ejer) |
Største overskud: | 2.282' DKK LANDSFORENINGEN AF DANSKE SVINEPRODUCENTER (LADS) (2020-21) |
Største underskud: | -915' DKK LANDSFORENINGEN AF DANSKE SVINEPRODUCENTER (LADS) (2017-18) |
Største egenkapital: | 15.731' DKK LANDSFORENINGEN AF DANSKE SVINEPRODUCENTER (LADS) (2022-23) |
Største gæld: | 2.676' DKK LANDSFORENINGEN AF DANSKE SVINEPRODUCENTER (LADS) (2016-17) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos LANDSFORENINGEN AF DANSKE SVINEPRODUCENTER (LADS) (2016-17) |
Længste aktivitet: | Ejer af Bakkegård (6 år 2 måneder) |
Det hele begyndte den dag i 2002 hos Hema Agro I/S v/Peder Krøjgaard, Johannes Jørgensen & Bendt Thomsen i hvervet som Ejer. Lars Bunch købte sig ind i virksomheden den 1. august 2002 og havde en ejerandel på Fuldt ansvarlig deltager. På det tidspunkt bestod ejerkredsen udover Lars af: Peder Krøjgaard, Bendt Bunch Thomsen og Johannes Jørgensen. Titlen som Ejer havde Lars i 4 år 10 måneder, inden stoppet den 30. juni 2007.
Virksomheden specialiserede sig indenfor landbrugsmaskinstationer. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2007 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 30. juni 2007.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Bakkegård
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (5)
-
Bakkegård (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 20.07.2018
Registreringsdato: 20.07.2018 -
LANDSFORENINGEN AF DANSKE SVINEPRODUCENTER (LADS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 25.01.2012
Registreringsdato: 25.01.2012 -
LANDSFORENINGEN AF DANSKE SVINEPRODUCENTER (LADS)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 20.01.2010
Registreringsdato: 20.01.2010
Blå bog (fortsat)
Lars har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 13 år 1 måned.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
23.09.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Ejer
20.07.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
20.01.2010 - 25.01.2012
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
01.08.2002 - 30.06.2007
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Robert Bøgelund Vinther.