Frank Ciano Calvin Deela
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1990 (34 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | HIGH-SPEED DATA ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 772' DKK Fremtiden Nord Syd ApS (2023) |
Største underskud: | -749' DKK Fremtiden Nord Syd ApS (2018-19) |
Største egenkapital: | 14' DKK FREMTIDEN-ONLINE ApS (2014) |
Største gæld: | 2.731' DKK Fremtiden Nord Syd ApS (2021) |
Flest årsværk: | 15 årsværk hos Fremtiden Nord Syd ApS (2018-19) |
Længste aktivitet: | Ejer af Fremtiden Nord Syd v/Frank Deela (22 år 2 måneder) |
Karrieren som leder startede for alvor en dag i 1990 hos HIGH-SPEED DATA ApS (tidligere VICH 2062 ApS) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Frank Ciano Calvin Deela i 2 år 1 måned, før stoppet d. 10. februar 1992.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 1996 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 9. maj 1996.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Fremtiden Nord Syd v/Frank Deela
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
akademiet NOAK ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Direktørposter (1)
-
akademiet NOAK ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.05.2018
Ejendomme (2)
Tidslinje (17)
-
Fremtiden Nord Syd ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 04.06.2024
Registreringsdato: 04.06.2024 -
Fremtiden Nord Syd ApS
Fratrådt som direktørDato: 31.05.2022
Registreringsdato: 31.05.2022 -
Essens Instituttet ApS (Nu: akademiet NOAK ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 26.11.2019
Registreringsdato: 26.11.2019
Blå bog (fortsat)
Frank har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 24 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.07.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Direktør og Ejer
01.07.2018 - 04.06.2024
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Bestyrelsesmedlem
30.05.2018 - 26.11.2019
Direktør
30.05.2018 - Stadig aktiv
Ejer
26.11.2018 - Stadig aktiv
Reel ejer
26.11.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
01.02.2009 - 21.11.2014
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.01.1990 - 10.02.1992
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Fremtiden Nord Syd ApS kunne offentliggøre et overskud på 772' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2018-19 hvor Fremtiden Nord Syd ApS kunne offentliggøre et underskud på 749' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Frank' netværk er Karsten Budek.