Jørgen Thaarup
Erhvervsaktiv siden: | 13. dec. 1979 (44 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | BYGGERIETS FORSIKRINGSSERVICE A/S (Direktør) |
Største overskud: | 2.210' DKK JØRGEN THAARUP HOLDING A/S (2021) |
Største underskud: | -622' DKK JØRGEN THAARUP HOLDING A/S (2014) |
Største egenkapital: | 7.485' DKK JØRGEN THAARUP HOLDING A/S (2021) |
Største gæld: | 2.842' DKK HARRY THAARUP MURER- OG ENTREPRENØRFORRETNING A/S (2016) |
Flest årsværk: | 12 årsværk hos HARRY THAARUP MURER- OG ENTREPRENØRFORRETNING A/S (2018) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af 'THAARUPS TØMRERFORRETNING A/S' (34 år 10 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder begyndte for længe siden i BYGGERIETS FORSIKRINGSSERVICE A/S (tidligere SKOVGAARD CHRISTENSEN OG PETERSEN ENTREPRISE ApS) i hvervet som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Direktør havde Jørgen Thaarup i 10 år, inden stoppet d. 27. december 1989.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor andre hjælpetjenester i forbindelse med forsikring og pensionsforsikring. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2015 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 15. april 2015.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
JØRGEN THAARUP HOLDING A/S
Ejerandel: 50-66.65% -
JT Syn v/Jørgen Thaarup
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
HARRY THAARUP MURER- OG ENTREPRENØRFORRETNING A/S UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Via JØRGEN THAARUP HOLDING A/S
Direktørposter (1)
-
JØRGEN THAARUP HOLDING A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.04.1997
Bestyrelsesposter (1)
-
JØRGEN THAARUP HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 16.04.1997
Ejendomme (1)
Tidslinje (26)
-
HARRY THAARUP MURER- OG ENTREPRENØRFORRETNING A/S
Fratrådt som direktørDato: 29.12.2023
Registreringsdato: 29.12.2023 -
'THAARUPS TØMRERFORRETNING A/S'
Fratrådt som direktørDato: 29.12.2023
Registreringsdato: 29.12.2023 -
HARRY THAARUP MURER- OG ENTREPRENØRFORRETNING A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 29.12.2023
Registreringsdato: 29.12.2023
Blå bog (fortsat)
Jørgen har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 44 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.07.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
09.08.1989 - 11.06.2024
Direktør
09.08.1989 - 29.12.2023
Ejerandel: 100% -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
31.01.1996 - 29.12.2023
Reel ejer
16.04.1997 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
16.04.1997 - 21.07.2022
Direktør og Bestyrelsesmedlem
16.04.1997 - Stadig aktiv
Ejer
22.07.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% -
Reel ejer
30.11.2017 - 28.02.2018
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
Jørgen Thaarup har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem i JØRGEN THAARUP HOLDING A/S der præsenterede et overskud på 2.210' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2014 som bestyrelsesmedlem i JØRGEN THAARUP HOLDING A/S der præsenterede et underskud på 622' DKK.
Jørgen har i alt siddet i bestyrelsen hos 8 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 34 år 4 måneder fra 1989 til 2023 hos 'THAARUPS TØMRERFORRETNING A/S'.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 371' DKK (HARRY THAARUP MURER- OG ENTREPRENØRFORRETNING A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 6.692' DKK (JØRGEN THAARUP HOLDING A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 563' DKK (HARRY THAARUP MURER- OG ENTREPRENØRFORRETNING A/S).
En af de forbindelser som går igen i Jørgen' netværk er Ingerlise Thaarup.