Claus Krogsgaard
Erhvervsaktiv siden: | 6. jun. 2002 (22 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | Ambjerghus (Stifter) |
Længste aktivitet: | Ejer af Ambjerghus (22 år 4 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor en dag i 2002 ved Ambjerghus (tidligere Krogsgaard Konsult v/Claus Krogsgaard Pedersen) med titlen som Stifter og Ejer. Virksomheden blev kun stiftet af Claus Krogsgaard og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Rollen som Stifter og Ejer har Claus nu bestreddet i 22 år 4 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor forhandlere af gaveartikler og brugskunst.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Ambjerghus
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Dvd2U.dk I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (10)
-
Byggelageret I/S v/Kim Vilhelmsen og Claus Krogsgaard (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 07.07.2015
Registreringsdato: 07.07.2015 -
Dvd2U.dk I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.02.2009
Registreringsdato: 01.02.2009 -
Actioncam Danmark I/S v/Claus Krogsgaard Pedersen og Jimmie Slott Madsen (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.09.2008
Registreringsdato: 30.09.2008
Blå bog (fortsat)
Claus har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 22 år 4 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.02.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
06.06.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.02.2006 - 07.07.2015
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.02.2007 - 30.09.2008
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
08.11.2006 - 26.05.2008
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Claus' netværk er Flemming Evald Airas.