Kasper Langkilde
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2013 (11 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | Change Team (Ejer) |
Største overskud: | 349' DKK Langkilde Holding ApS (2019) |
Største underskud: | -1.586' DKK Vinisteriet ApS (Nu: Nærvær Strandgade ApS) (2017) |
Største egenkapital: | 393' DKK Langkilde Holding ApS (2021) |
Største gæld: | 12.597' DKK Vinisteriet ApS (Nu: Nærvær Strandgade ApS) (2021) |
Flest årsværk: | 21 årsværk hos Vinisteriet ApS (Nu: Nærvær Strandgade ApS) (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af Change Team (8 år 11 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte for alvor dengang i 2013 i Change Team som Ejer. Kasper Langkilde købte virksomheden Change Team den 1. januar 2013. Kasper der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer havde Kasper i 8 år 11 måneder, inden stoppet d. 31. december 2021.
Virksomheden arbejdede indenfor konsulentbistand vedrørende informationsteknologi. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2021 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 31. december 2021.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Langkilde Holding ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
LYK Holding ApS
Via Langkilde Holding ApS -
In Vino Veritas P/S
Via LYK Holding ApS -
Yves at Park Lane ApS
Via Langkilde Holding ApSNyt selskab
Direktørposter (2)
-
Langkilde Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.09.2017 -
LYK Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.05.2019
Bestyrelsesposter (1)
-
In Vino Veritas P/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.05.2019
Ejendomme (2)
Tidslinje (10)
-
Change Team (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2021
Registreringsdato: 31.12.2021 -
In Vino Veritas P/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 28.05.2019
Registreringsdato: 28.05.2019 -
LYK Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 09.05.2019
Registreringsdato: 09.05.2019
Blå bog (fortsat)
Kasper har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 11 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
28.05.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Direktør og Reel ejer
09.05.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33% -
Ejer
01.01.2013 - 31.12.2021
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør og Reel ejer
27.06.2016 - 22.01.2019
Ejerandel: 30% -
Stifter og Direktør
27.06.2016 - 30.08.2017
Ejer
27.06.2016 - Stadig aktiv
Direktør
06.09.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Kasper Langkilde er desuden indehaver af holdingselskabet LYK Holding ApS (33% ejerskab). Gennem holdingselskabet LYK Holding ApS ejes der også andele i In Vino Veritas P/S (Fuldt ansvarlig deltager).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Kasper Langkilde, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor Langkilde Holding ApS fremviste et overskud på 349' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017 hvor Vinisteriet ApS (Nu: Nærvær Strandgade ApS) fremviste et underskud på 1.586' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.241' DKK (Vinisteriet ApS (Nu: Nærvær Strandgade ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 119' DKK (Langkilde Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -5.345' DKK (Vinisteriet ApS (Nu: Nærvær Strandgade ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Kasper' netværk er Yves Christian Francois Le Lay.