Bo Malte Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 5. okt. 1998 (25 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | BIMA ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 3.390' DKK ApS KBIL 17 NR. 1561 (Nu: HELLCO TOOLS ApS) (2013-14) |
Største underskud: | -1.424' DKK TEBO HOLDING ApS (2016-17) |
Største egenkapital: | 7.651' DKK BIMA ApS (Nu: LEBU CONSULTING ApS) (2017-18) |
Største gæld: | 4.609' DKK ApS KBIL 17 NR. 1561 (Nu: HELLCO TOOLS ApS) (2013-14) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos ApS KBIL 17 NR. 1561 (Nu: HELLCO TOOLS ApS) (2016-17) |
Længste aktivitet: | Ejer af Udlejningsejendommen Salbjergvej 16-18 v/Bo Jensen (22 år 2 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor dengang i 1998 hos BIMA ApS (tidligere HELLCO TOOLS A/S) som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Bo Malte Jensen i 6 måneder, inden stoppet den 9. april 1999.
Dengang var virksomhedens branche indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2004 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 23. december 2004.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Udlejningsejendommen Salbjergvej 16-18 v/Bo Jensen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
TEBO HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
HELLCO TOOLS ApS
Via TEBO HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
HELLCO TOOLS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.05.2003 -
TEBO HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.04.2003
Ejendomme (2)
Tidslinje (10)
-
TEBO HOLDING ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 13.12.2013
Registreringsdato: 13.12.2013 -
TEBO HOLDING ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 12.12.2013
Registreringsdato: 12.12.2013 -
BIMA ApS (Nu: LEBU CONSULTING ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 11.02.2004
Registreringsdato: 11.02.2004
Blå bog (fortsat)
Bo har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 25 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
30.04.2003 - Stadig aktiv
Direktør
21.05.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.07.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
11.04.2003 - 12.12.2013
Direktør
11.04.2003 - Stadig aktiv
Ejer
13.12.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
09.04.1999 - 11.02.2004
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
05.10.1998 - 09.04.1999
Ejerandel: Intet ejerskab
Bo Malte Jensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn TEBO HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 7.119' DKK. Igennem sit holdingselskab TEBO HOLDING ApS har Bo dermed også ejerandele i HELLCO TOOLS ApS (100%).
Udforsk også koncerndiagram for Bo Malte Jensen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2013-14 hvor ApS KBIL 17 NR. 1561 (Nu: HELLCO TOOLS ApS) fremviste et overskud på 3.390' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016-17 hvor TEBO HOLDING ApS fremviste et underskud på 1.424' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 1.349' DKK (TEBO HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 7.119' DKK (TEBO HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 2.919' DKK (ApS KBIL 17 NR. 1561 (Nu: HELLCO TOOLS ApS)).