Olga Herifofy Vitaline
Erhvervsaktiv: | 15. maj 2002 - 30. nov. 2019 |
Karrieren startede hos: | Ovital v/Olga Vitaline (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Ovital v/Olga Vitaline (22 år 4 måneder) |
Karrieren I Danmark begyndte for alvor dengang i 2002 hos Ovital v/Olga Vitaline (tidligere Olgaly Malagasy) som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Olga Herifofy Vitaline og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Titlen som Ejer og Stifter har Olga nu besiddet i 22 år 4 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor branchen forhandlere af gaveartikler og brugskunst.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Ovital v/Olga Vitaline
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (3)
-
Butik Soavita I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.11.2019
Registreringsdato: 30.11.2019 -
Butik Soavita I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 28.03.2019
Registreringsdato: 28.03.2019 -
Olgaly Malagasy (Nu: Ovital v/Olga Vitaline) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 15.05.2002
Registreringsdato: 15.05.2002
Blå bog (fortsat)
Olga har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 22 år 4 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
15.05.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
28.03.2019 - 30.11.2019
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager