Søren Qvist
Erhvervsaktiv siden: | 1. jun. 2002 (22 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | Søren Qvist (Ejer) |
Største overskud: | 1.478' DKK CORLIN OG QVIST HOLDING ApS AUTORISERET FYSIOTERAPEUTHOLDINGSELSKAB (2023) |
Største underskud: | -214' DKK CORLIN OG QVIST HOLDING ApS AUTORISERET FYSIOTERAPEUTHOLDINGSELSKAB (2015) |
Største egenkapital: | 3.949' DKK CORLIN OG QVIST HOLDING ApS AUTORISERET FYSIOTERAPEUTHOLDINGSELSKAB (2023) |
Største gæld: | 2.869' DKK CORLIN OG QVIST HOLDING ApS AUTORISERET FYSIOTERAPEUTHOLDINGSELSKAB (2017) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos FREDERIKSSUND FYSIOTERAPI ApS, AUTORISEREDE FYSIOTERAPEUTER (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Søren Qvist (13 år 6 måneder) |
Erhvervskarrieren startede for alvor en dag i 2002 ved Søren Qvist med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Søren Qvist der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Søren i 13 år 6 måneder, før stoppet den 31. december 2015.
Virksomheden opererede indenfor fysio- og ergoterapeuter. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2015 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 31. december 2015.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
CORLIN OG QVIST HOLDING ApS AUTORISERET FYSIOTERAPEUTHOLDINGSELSKAB
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
FREDERIKSSUND FYSIOTERAPI ApS, AUTORISEREDE FYSIOTERAPEUTER
Via CORLIN OG QVIST HOLDING ApS AUTORISERET FYSIOTERAPEUTHOLDINGSELSKAB
Direktørposter (2)
-
CORLIN OG QVIST HOLDING ApS AUTORISERET FYSIOTERAPEUTHOLDINGSELSKAB
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.08.2013 -
FREDERIKSSUND FYSIOTERAPI ApS, AUTORISEREDE FYSIOTERAPEUTER
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.09.2015
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
Søren Qvist (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2015
Registreringsdato: 31.12.2015 -
FREDERIKSSUND FYSIOTERAPI ApS, AUTORISEREDE FYSIOTERAPEUTER
Tilknyttet som direktørDato: 30.09.2015
Registreringsdato: 30.09.2015 -
FREDERIKSSUND FYSIOTERAPI ApS, AUTORISEREDE FYSIOTERAPEUTER
Fratrådt som direktørDato: 29.09.2015
Registreringsdato: 29.09.2015
Blå bog (fortsat)
Søren har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 22 år 3 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
29.08.2013 - Stadig aktiv
Reel ejer
16.06.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.06.2002 - 31.12.2015
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
01.10.2013 - 29.09.2015
Direktør
30.09.2015 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.10.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Søren Qvist er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn CORLIN OG QVIST HOLDING ApS AUTORISERET FYSIOTERAPEUTHOLDINGSELSKAB (ejer lige nu 50%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 3.949' DKK. Igennem holdingselskabet CORLIN OG QVIST HOLDING ApS AUTORISERET FYSIOTERAPEUTHOLDINGSELSKAB har Søren derfor også ejerandele i FREDERIKSSUND FYSIOTERAPI ApS, AUTORISEREDE FYSIOTERAPEUTER (100%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Søren Qvist, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor CORLIN OG QVIST HOLDING ApS AUTORISERET FYSIOTERAPEUTHOLDINGSELSKAB kunne offentliggøre et overskud på 1.478' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2015 hvor CORLIN OG QVIST HOLDING ApS AUTORISERET FYSIOTERAPEUTHOLDINGSELSKAB kunne offentliggøre et underskud på 214' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.478' DKK (CORLIN OG QVIST HOLDING ApS AUTORISERET FYSIOTERAPEUTHOLDINGSELSKAB).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.949' DKK (CORLIN OG QVIST HOLDING ApS AUTORISERET FYSIOTERAPEUTHOLDINGSELSKAB).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 368' DKK (FREDERIKSSUND FYSIOTERAPI ApS, AUTORISEREDE FYSIOTERAPEUTER).
En af de forbindelser som går igen i Søren' netværk er Ane Marchen Corlin.