Per Lyst
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2002 (22 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | Lyst & Rein v/B Hansen og Per Lyst (Ejer) |
Største overskud: | 1.891' DKK LED HUSET ApS (Nu: Datoselskabet DEL af februar 2022 ApS.) (2015) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 3.275' DKK P.L. HOLDING AF 1974 ApS (2023) |
Største gæld: | 2.898' DKK LED HUSET ApS (Nu: Datoselskabet DEL af februar 2022 ApS.) (2015) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos LED HUSET ApS (Nu: Datoselskabet DEL af februar 2022 ApS.) (2020) |
Længste aktivitet: | Ejer af P.L. HOLDING AF 1974 ApS (11 år) |
Karrieren i erhvervslivet startede i 2002 hos Lyst & Rein v/B Hansen og Per Lyst i rollen som Ejer. Per Lyst købte en del af virksomheden d. 1. januar 2002 og havde dermed en ejerandel på Fuldt ansvarlig deltager. På det tidspunkt bestod ejerkredsen foruden Per af: Brian Reinholdt Hansen. Titlen som Ejer bestred Per i 10 år 11 måneder, før stoppet d. 31. december 2012.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen databehandling, webhosting og lignende serviceydelser. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2012 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 31. december 2012.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Lyst jagtrejser
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
P.L. HOLDING AF 1974 ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
P.L. HOLDING AF 1974 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.09.2013
Tidslinje (7)
-
Lyst jagtrejser (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.02.2023
Registreringsdato: 01.02.2023 -
LED HUSET ApS (Nu: Datoselskabet DEL af februar 2022 ApS.)
Fratrådt som direktørDato: 01.04.2018
Registreringsdato: 01.04.2018 -
LED HUSET ApS (Nu: Datoselskabet DEL af februar 2022 ApS.)
Tilknyttet som direktørDato: 18.09.2013
Registreringsdato: 18.09.2013
Blå bog (fortsat)
Per har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 22 år.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.02.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Ejer og Direktør
10.09.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
18.09.2013 - 01.04.2018
Ejerandel: 50% -
Ejer
01.01.2002 - 31.12.2012
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Per Lyst er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn P.L. HOLDING AF 1974 ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 3.275' DKK. Gennem holdingselskabet P.L. HOLDING AF 1974 ApS har Per derfor også andele i samt .
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Per Lyst, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2015 hvor LED HUSET ApS (Nu: Datoselskabet DEL af februar 2022 ApS.) kunne fremvise et overskud på 1.891' DKK.