Søren Holm Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 20. jul. 2000 (24 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | VALCON A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 77.570' DKK 2C CHANGE A/S (Nu: NTT DATA Business Solutions A/S) (2022-23) |
Største underskud: | -18.652' DKK PROINFO A/S (2017-18) |
Største egenkapital: | 244.718' DKK 2C CHANGE A/S (Nu: NTT DATA Business Solutions A/S) (2020) |
Største gæld: | 241.288' DKK 2C CHANGE A/S (Nu: NTT DATA Business Solutions A/S) (2021) |
Flest årsværk: | 389 årsværk hos 2C CHANGE A/S (Nu: NTT DATA Business Solutions A/S) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af AND BEYOND ApS (24 år 1 måned) |
Erhvervskarrieren begyndte for alvor dengang i 2000 ved VALCON A/S som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Søren Holm Jensen i 8 år 8 måneder, før fratrædelsen den 1. april 2009.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 15.971' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
AND BEYOND ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
ECSCA MANAGEMENT ApS
Via AND BEYOND ApS
Direktørposter (3)
-
PERITO CONSULTING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.08.2018 -
AND BEYOND ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.07.2016 -
Roima Denmark Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.08.2023
Bestyrelsesposter (8)
-
XAFIR A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 20.10.2014 -
PROHOLDING A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 26.06.2015 -
PROSERVICES A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.12.2015 -
ECSCA MANAGEMENT ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 14.06.2010 -
PROINFO VIBORG A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 20.10.2014 -
PROINFO HORSENS ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 20.10.2014 -
NAVEKSA A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 20.10.2014 -
PROINFO A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 20.10.2014
Ejendomme (1)
Tidslinje (62)
-
PERITO CONSULTING ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.08.2023
Registreringsdato: 31.08.2023 -
Roima Denmark Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 18.08.2023
Registreringsdato: 18.08.2023 -
SCADA INTERNATIONAL ApS (Nu: SCADA INTERNATIONAL A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 05.01.2023
Registreringsdato: 05.01.2023
Blå bog (fortsat)
Søren har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig erhvervsleder hvis man sammenligner med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 24 år 1 måned.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
18.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.12.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
20.10.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
20.10.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
20.10.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Søren Holm Jensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem ved ECSCA MANAGEMENT ApS der præsenterede et overskud på 48.636' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2017-18 som bestyrelsesmedlem ved PROINFO A/S der præsenterede et underskud på 18.652' DKK.
Søren har i alt siddet i bestyrelsen hos 30 forskellige selskaber (heraf 13 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 8 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 14 år 3 måneder fra 2010 til i dag hos ECSCA MANAGEMENT ApS.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 48.636' DKK (ECSCA MANAGEMENT ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 3.114' DKK (Roima Denmark Holding ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 77.126' DKK (SCADA HOLDING ApS (Nu: SCADA HOLDING A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -2.519' DKK (Roima Denmark Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Søren' netværk er Kristian Maan Tokkesdal.