Josianne Lønberg Kirk
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 1993 (31 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | VESTAS MØLLEN I/S (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af VESTAS MØLLEN I/S (9 år 10 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for alvor en dag i 1993 i VESTAS MØLLEN I/S med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partnerne Dorthe Bækdal Clausen, Lars Boye Budtz, Jens Nygaard Laursen, Karsten Sandal, Allan Stampe, Karl Ole Nørgaard Nielsen, Erik Danielsen, Finn Jakobsen, Mariane Ulfkær Jensen, Johannes Poulsen, Lone Kjær Haubjerg, Lene Beck Pedersen, Hans Kurt Sørensen, Elsebeth Viberg Rasmussen, Aksel Jensen, Tove Midtgaard, Mette Thesbjerg, Monika Betina Hansen, Erling Gaasdal, Ernst Andersen, Sussie Dvinge, Gunnar Stensgaard, Knud Erik Thomsen, Kim Kleis, Ove Harry Vad Jensen, Jan Brændgaard Andersen, Kirsten Elisabeth Malmborg Pedersen, Anton Bech, Peder Bendt Petersen, Geert Bisballe Østergaard, Jørgen Hilligsø, John Husted Kristensen, Edith Kiilerich, Elly Kirstine Kørvell, Peder Keld Vinkel, Tommy Damgaard Eskildsen, Lars Peter Hansen, Keld Lyager Jensen, Anton Kjærgaard Bak, Karin Guldberg Mortensen, Anni Stampe, Jørgen Kristiansen, Kim Hvid Thomsen, Pia Casper, Arne Overmark Nielsen, Torben Kjær Højmose, Anker Ganer Krejberg, Sonja Høgsberg Holmgaard, Aslaug Marina Gravesen, Erik Nørbygaard, Jes Vagn Kristensen, Søren Lomholt Husted at Josianne Lønberg Kirk stiftede VESTAS MØLLEN I/S den dag i juli 1993. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Josianne i 9 år 10 måneder, før fratrædelsen d. 1. maj 2003.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2003 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 1. maj 2003.
Repræsentant (1)
-
STORE KÆR OG LILLE KÆR ENGE
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 14.12.2022
Tidslinje (5)
-
STORE KÆR OG LILLE KÆR ENGE
Tilknyttet som repræsentantDato: 14.12.2022
Registreringsdato: 14.12.2022 -
Josianne Lønberg Kirk (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2012
Registreringsdato: 31.12.2012 -
Josianne Lønberg Kirk (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 25.03.2005
Registreringsdato: 25.03.2005
Blå bog (fortsat)
Josianne har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 21 år 5 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
14.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
27.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som menighedsrådsmedlem -
Stifter og Ejer
25.03.2005 - 31.12.2012
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.07.1993 - 01.05.2003
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Josianne' netværk er Søren Due Søndergaard.