Mariane Ulfkær Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 1993 (31 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | VESTAS MØLLEN I/S (Ejer) |
Største overskud: | 3.857' DKK VST INDUSTRIES A/S (2023) |
Største underskud: | -1.121' DKK VST INDUSTRIES A/S (2015) |
Største egenkapital: | 7.585' DKK VST INDUSTRIES A/S (2023) |
Største gæld: | 15.446' DKK VST INDUSTRIES A/S (2019) |
Flest årsværk: | 25 årsværk hos VST INDUSTRIES A/S (2019) |
Længste aktivitet: | Ejer af VESTAS MØLLEN I/S (9 år 10 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede i 1993 i VESTAS MØLLEN I/S i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartnerne Dorthe Bækdal Clausen, Lars Boye Budtz, Jens Nygaard Laursen, Karsten Sandal, Allan Stampe, Karl Ole Nørgaard Nielsen, Erik Danielsen, Finn Jakobsen, Johannes Poulsen, Lone Kjær Haubjerg, Lene Beck Pedersen, Hans Kurt Sørensen, Elsebeth Viberg Rasmussen, Aksel Jensen, Tove Midtgaard, Mette Thesbjerg, Monika Betina Hansen, Erling Gaasdal, Ernst Andersen, Sussie Dvinge, Gunnar Stensgaard, Knud Erik Thomsen, Kim Kleis, Ove Harry Vad Jensen, Jan Brændgaard Andersen, Kirsten Elisabeth Malmborg Pedersen, Josianne Lønberg Kirk, Anton Bech, Peder Bendt Petersen, Geert Bisballe Østergaard, Jørgen Hilligsø, John Husted Kristensen, Edith Kiilerich, Elly Kirstine Kørvell, Peder Keld Vinkel, Tommy Damgaard Eskildsen, Lars Peter Hansen, Keld Lyager Jensen, Anton Kjærgaard Bak, Karin Guldberg Mortensen, Anni Stampe, Jørgen Kristiansen, Kim Hvid Thomsen, Pia Casper, Arne Overmark Nielsen, Torben Kjær Højmose, Anker Ganer Krejberg, Sonja Høgsberg Holmgaard, Aslaug Marina Gravesen, Erik Nørbygaard, Jes Vagn Kristensen, Søren Lomholt Husted at Mariane Ulfkær Jensen stiftede VESTAS MØLLEN I/S den dag i juli 1993. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Mariane i 9 år 10 måneder, før fratrædelsen d. 1. maj 2003.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2003 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 1. maj 2003.
Bestyrelsesposter (1)
-
VST INDUSTRIES A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 19.09.2023
Tidslinje (5)
-
VST INDUSTRIES A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 19.09.2023
Registreringsdato: 19.09.2023 -
Nørhede-Hjortmose Vindkraft I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 28.02.2018
Registreringsdato: 28.02.2018 -
Nørhede-Hjortmose Vindkraft I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 27.02.2014
Registreringsdato: 27.02.2014
Blå bog (fortsat)
Mariane har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 14 år 10 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
19.09.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
27.02.2014 - 28.02.2018
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.07.1993 - 01.05.2003
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Mariane' netværk er Søren Nielsen.