Ulrik Spangsbjerg Pedersen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jun. 2002 (22 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | B-Young/Ulrik Spangsbjerg Pedersen (Ejer) |
Længste aktivitet: | Direktør af BTU, HOLDING ApS (5 år 8 måneder) |
Det hele startede for alvor en dag i 2002 hos B-Young/Ulrik Spangsbjerg Pedersen med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Ulrik Spangsbjerg Pedersen der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Ulrik i 5 år, før stoppet d. 30. juni 2007.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen dametøjsforretninger. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2007 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 30. juni 2007.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Spangsbjerg Agency
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (5)
-
Spangsbjerg Agency (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.07.2023
Registreringsdato: 01.07.2023 -
SPANGSBJERG ApS (Nu: BTU, HOLDING ApS)
Fratrådt som direktørDato: 04.01.2013
Registreringsdato: 04.01.2013 -
B-Young/Ulrik Spangsbjerg Pedersen (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2007
Registreringsdato: 30.06.2007
Blå bog (fortsat)
Ulrik har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 11 år 10 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.07.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
13.04.2007 - 04.01.2013
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.06.2002 - 30.06.2007
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager