Rasmus Rothman-Pedersen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2002 (22 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | Casual Commercial I/S (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Because v/Rasmus Pedersen (20 år 3 måneder) |
Karrieren I Danmark begyndte den dag i 2002 i Casual Commercial I/S i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaen Pelle Mathias Thrane Vinther Klysner at Rasmus Rothman-Pedersen stiftede Casual Commercial I/S den dag i januar 2002. Hvervet som Ejer og Stifter havde Rasmus i 2 år 8 måneder, inden stoppet d. 30. september 2004.
Virksomheden arbejdede indenfor reklamebureauvirksomhed. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2004 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 30. september 2004.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Because v/Rasmus Pedersen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (5)
-
bEcause (Nu: Because I/S) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 28.08.2008
Registreringsdato: 28.08.2008 -
Casual Commercial I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.09.2004
Registreringsdato: 30.09.2004 -
Rafix v/Rasmus Pedersen (Nu: Because v/Rasmus Pedersen) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.07.2004
Registreringsdato: 01.07.2004
Blå bog (fortsat)
Rasmus har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 22 år 9 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.07.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.11.2003 - 28.08.2008
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.01.2002 - 30.09.2004
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager