Monica Svankjær
Erhvervsaktiv: | 1. apr. 2002 - 30. jun. 2017 |
Karrieren startede hos: | Svanebro (Reel ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Svanebro (22 år 5 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for alvor en dag i 2002 i Svanebro med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partneren Peter Brogaard Bach Svankjær at Monica Svankjær stiftede Svanebro den dag i april 2002. Hvervet som Ejer og Stifter har Monica nu bestreddet i 22 år 5 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor engroshandel med sukker, chokolade og sukkervarer.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Svanebro
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (4)
Tidslinje (3)
-
Solcentret v/ Annette, Else, Monica,Peter og Christian Svankjær (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2017
Registreringsdato: 30.06.2017 -
Solcentret v/ Annette, Else, Monica,Peter og Christian Svankjær (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 29.03.2003
Registreringsdato: 29.03.2003 -
Svanebro (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.04.2002
Registreringsdato: 01.04.2002
Blå bog (fortsat)
Monica har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 22 år 5 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.04.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
29.03.2003 - 30.06.2017
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Monica' netværk er Glenn Funder.