Mikkel Østergaard
Erhvervsaktiv siden: | 1. maj 2002 (22 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | O M Plæner I/S v/Ole Damsgaard Andersen og Mikkel Østergaard Kristensen (Ejer) |
Største overskud: | 1.475' DKK DeLaval, Spjald A/S (2018) |
Største underskud: | -994' DKK DeLaval, Spjald A/S (2022) |
Største egenkapital: | 6.302' DKK DeLaval, Spjald A/S (2018) |
Største gæld: | 4.715' DKK DeLaval, Spjald A/S (2017) |
Flest årsværk: | 15 årsværk hos DeLaval, Spjald A/S (2017) |
Længste aktivitet: | Ejer af O M Plæner I/S v/Ole Damsgaard Andersen og Mikkel Østergaard Kristensen (8 år 8 måneder) |
Karrieren som leder begyndte for alvor dengang i 2002 i O M Plæner I/S v/Ole Damsgaard Andersen og Mikkel Østergaard Kristensen som Ejer og Stifter. Det var sammen med partneren Ole Damsgaard Andersen at Mikkel Østergaard stiftede O M Plæner I/S v/Ole Damsgaard Andersen og Mikkel Østergaard Kristensen den dag i maj 2002. Hvervet som Ejer og Stifter havde Mikkel i 8 år 8 måneder, inden stoppet d. 31. december 2010.
Virksomheden arbejdede indenfor landskabspleje. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2010 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 31. december 2010.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Mikkel Østergaard
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bestyrelsesposter (1)
-
DeLaval, Spjald A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.06.2016
Ejendomme (1)
Tidslinje (14)
-
M.Ø. Holding Spjald ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 05.07.2021
Registreringsdato: 05.07.2021 -
M.Ø. Holding Spjald ApS
Fratrådt som direktørDato: 05.07.2021
Registreringsdato: 05.07.2021 -
M.Ø. Entreprenør ApS
Fratrådt som direktørDato: 05.07.2021
Registreringsdato: 05.07.2021
Blå bog (fortsat)
Mikkel har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 16 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.01.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
27.06.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Reel ejer
28.05.2018 - 05.07.2021
Bestyrelsesmedlem
30.10.2018 - 21.01.2020
Direktør
21.01.2020 - 05.07.2021
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
24.05.2018 - 05.07.2021
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.05.2002 - 31.12.2010
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019-20 hvor M.Ø. Holding Spjald ApS fremviste et underskud på 66' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Mikkel' netværk er Hans Østergaard Kristensen.