Roberto Damo
Erhvervsaktiv: | 1. maj 2002 - 20. apr. 2021 |
Karrieren startede hos: | DOLCE VITA /Roberto Damo (Ejer) |
Største overskud: | 592' DKK DOLCE VITA CENTRO ApS (Nu: DOLCE VITA ApS) (2020) |
Største underskud: | -395' DKK DOLCE VITA CENTRO ApS (Nu: DOLCE VITA ApS) (2017) |
Største egenkapital: | 2.040' DKK DOLCE VITA ApS (Nu: DOLCE VITA HOLDING ApS) (2023) |
Største gæld: | 2.371' DKK DOLCE VITA CENTRO ApS (Nu: DOLCE VITA ApS) (2016) |
Flest årsværk: | 14 årsværk hos DOLCE VITA CENTRO ApS (Nu: DOLCE VITA ApS) (2018) |
Længste aktivitet: | Ejer af DOLCE VITA /Roberto Damo (22 år 4 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson begyndte den dag i 2002 i DOLCE VITA /Roberto Damo i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Roberto Damo der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Roberto i 22 år 4 måneder, inden stoppet d. 27. september 2024.
Virksomheden arbejdede indenfor pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv.. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2013 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 30. november 2013.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
DOLCE VITA HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
DOLCE VITA ApS
Via DOLCE VITA HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
DOLCE VITA HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.06.2013
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
DOLCE VITA CENTRO ApS (Nu: DOLCE VITA ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 20.04.2021
Registreringsdato: 20.04.2021 -
DOLCE VITA ApS (Nu: DOLCE VITA HOLDING ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 20.04.2021
Registreringsdato: 20.04.2021 -
DOLCE VITA CENTRO ApS (Nu: DOLCE VITA ApS)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.09.2014
Registreringsdato: 01.09.2014
Blå bog (fortsat)
Roberto har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 22 år 4 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.05.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
26.06.2013 - Stadig aktiv
Reel ejer
26.06.2013 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
01.09.2014 - 20.04.2021
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
14.06.2013 - Stadig aktiv
Direktør og Reel ejer
14.06.2013 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
01.09.2014 - 20.04.2021
Ejerandel: 100%
Roberto Damo er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn DOLCE VITA HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 2.040' DKK. Gennem sit holdingselskab DOLCE VITA HOLDING ApS har Roberto dermed også andele i DOLCE VITA ApS (100%).
Udforsk også koncerndiagram for Roberto Damo, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor DOLCE VITA CENTRO ApS (Nu: DOLCE VITA ApS) landede et overskud på 592' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017 hvor DOLCE VITA CENTRO ApS (Nu: DOLCE VITA ApS) landede et underskud på 395' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 253' DKK (DOLCE VITA CENTRO ApS (Nu: DOLCE VITA ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.040' DKK (DOLCE VITA ApS (Nu: DOLCE VITA HOLDING ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.857' DKK (DOLCE VITA CENTRO ApS (Nu: DOLCE VITA ApS)).