Rasmus Brandenhof Rifsdal
Erhvervsaktiv siden: | 11. nov. 2008 (15 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | WYZTEC S.M.B.A. (Direktør) |
Største overskud: | 210' DKK Impactly ApS (2019-20) |
Største underskud: | -1.794' DKK Impactly ApS (2023) |
Største egenkapital: | 176' DKK Impactly ApS (2019-20) |
Største gæld: | 6.295' DKK Impactly ApS (2023) |
Flest årsværk: | 10 årsværk hos Impactly ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Impact Finance (11 år 1 måned) |
Karrieren som erhvervsperson startede i 2008 ved WYZTEC S.M.B.A. i rollen som Direktør. Rollen som Direktør bestred Rasmus Brandenhof Rifsdal i 1 år 8 måneder, før stoppet den 15. juli 2010.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor andre informationstjenester i.a.n.. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2018 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 1. februar 2018.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Impact Finance
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Impactly ApS
Ejerandel: 15-19.99%
Direktørposter (1)
-
Impactly ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.06.2021
Repræsentant (1)
-
Økonomer Uden Grænser
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 01.03.2023
Bestyrelsesposter (1)
-
Impactly ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 16.09.2022
Ejendomme (4)
Tidslinje (19)
-
Foreningen Open Social Value Bank
Fratrådt som repræsentantDato: 29.05.2024
Registreringsdato: 29.05.2024 -
Impactly ApS (15-19.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 09.09.2023
Registreringsdato: 09.09.2023 -
Innosocial ApS (Nu: Impactly ApS) (10-14.99%)
Er ikke længere ejerDato: 08.09.2023
Registreringsdato: 08.09.2023
Blå bog (fortsat)
Rasmus har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 12 år 9 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
01.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
01.08.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Repræsentant
05.06.2023 - 29.05.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
01.06.2021 - 30.11.2021
Direktør
09.06.2021 - Stadig aktiv
Ejer
01.12.2021 - 08.09.2023
Bestyrelsesmedlem
16.09.2022 - Stadig aktiv
Ejer
09.09.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% -
Direktør
07.08.2016 - 24.07.2018
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Impactly ApS kunne fremvise et underskud på 1.794' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Rasmus' netværk er Daniel Nanni Serop.