Anna Margrethe Andersen
Erhvervsaktiv: | 1. apr. 2002 - 31. dec. 2023 |
Karrieren startede hos: | Anna Margrethe Andersen (Ejer) |
Største overskud: | 3.499' DKK SMUK EVENT A/S (2021-22) |
Største underskud: | -335' DKK SMUK EVENT A/S (2014-15) |
Største egenkapital: | 9.091' DKK SMUK EVENT A/S (2022-23) |
Største gæld: | 6.926' DKK SMUK EVENT A/S (2020-21) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos SMUK EVENT A/S (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af Reinkarneret I/S (11 år 1 måned) |
Der er umiddelbart ikke meget erhvervsaktivitet forbundet med Anna Margrethe Andersen. Den første gang Anna var registreret som erhvervsdrivende i E & S's arkiver var tilbage i 2002 ved Anna Margrethe Andersen i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Anna Margrethe Andersen der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Anna i 1 år 4 måneder, før stoppet den 29. august 2003.
Virksomheden opererede indenfor anden virksomhedsrådgivning. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2003 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 29. august 2003.
Ejendomme (1)
Tidslinje (12)
-
Reinkarneret I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2023
Registreringsdato: 31.12.2023 -
SMUK EVENT A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 22.01.2018
Registreringsdato: 22.01.2018 -
SMUK EVENT A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 04.09.2017
Registreringsdato: 04.09.2017
Blå bog (fortsat)
Anna har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har i alt varet 12 år 6 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.11.2012 - 31.12.2023
Reel ejer
03.03.2021 - 31.12.2023
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
04.11.2013 - 06.12.2015
Bestyrelsesmedlem
07.12.2015 - 12.01.2016
Bestyrelsesmedlem
13.01.2016 - 03.09.2017
Bestyrelsesmedlem
04.09.2017 - 22.01.2018
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.04.2002 - 29.08.2003
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Anna Margrethe Andersen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2017-18 som bestyrelsesmedlem ved SMUK EVENT A/S der præsenterede et overskud på 476' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2014-15 som bestyrelsesmedlem ved SMUK EVENT A/S der præsenterede et underskud på 335' DKK.
Anna har i alt siddet i bestyrelsen hos 4 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 2 år 1 måned fra 2013 til 2015 hos SMUK EVENT A/S.
En af de forbindelser som går igen i Anna' netværk er Susanne Søgaard Kaltoft.