Tommy Bisted
Erhvervsaktiv siden: | 10. maj 2010 (14 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | RENKLOAK ApS (Direktør) |
Største overskud: | 290' DKK RENKLOAK ApS (2018) |
Største underskud: | -1.551' DKK RENKLOAK ApS (2023) |
Største egenkapital: | 499' DKK RENKLOAK ApS (2022) |
Største gæld: | 2.055' DKK RENKLOAK ApS (2023) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos RENKLOAK ApS (2017) |
Længste aktivitet: | Direktør af RENKLOAK ApS (14 år 4 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet startede i 2010 hos RENKLOAK ApS i rollen som Direktør og Reel ejer. Titlen som Direktør har Tommy Bisted nu bestreddet i 14 år 4 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor anlæg af ledningsnet til væsker. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et underskud på 1.551' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
TB Handel
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
BISTED HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
RENKLOAK ApS
Via BISTED HOLDING ApS -
PARTIEL ApS
Via BISTED HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
BISTED HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.05.2010 -
RENKLOAK ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.05.2010 -
PARTIEL ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.07.2014
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
TB Handel (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 27.07.2024
Registreringsdato: 27.07.2024 -
PARTIEL ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 19.05.2015
Registreringsdato: 19.05.2015 -
HESSELAGER 23 ApS (Nu: SCHOU ApS)
Fratrådt som direktørDato: 07.02.2015
Registreringsdato: 07.02.2015
Blå bog (fortsat)
Tommy har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 14 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
27.07.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Ejer og Direktør
20.05.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
10.05.2010 - Stadig aktiv
Reel ejer
20.05.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
09.07.2014 - 19.05.2015
Direktør
09.07.2014 - Stadig aktiv
Reel ejer
20.05.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
24.05.2013 - 07.02.2015
Ejerandel: Intet ejerskab
Tommy Bisted er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn BISTED HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -242' DKK. Gennem holdingselskabet BISTED HOLDING ApS har Tommy derfor også andele i RENKLOAK ApS (100%) samt PARTIEL ApS (100%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Tommy Bisted, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2018 hvor RENKLOAK ApS kunne fremvise et overskud på 290' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor RENKLOAK ApS kunne fremvise et underskud på 1.551' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.551' DKK (RENKLOAK ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 319' DKK (HESSELAGER 23 ApS (Nu: SCHOU ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -1.041' DKK (RENKLOAK ApS).