Palle Olesen
Erhvervsaktiv siden: | 1. mar. 2002 (22 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | Edj. Tuenvej 535 I/S (Ejer) |
Største overskud: | 809' DKK Forsorgshjemmet Thor IVS (Nu: Forsorgshjemmene Thor og Odin ApS) (2020) |
Største underskud: | -411' DKK Forsorgshjemmet Thor IVS (Nu: Forsorgshjemmene Thor og Odin ApS) (2018-19) |
Største egenkapital: | 1.575' DKK Tigó Holding IVS (Nu: ISMP Holding ApS) (2023) |
Største gæld: | 3.799' DKK Forsorgshjemmet Thor IVS (Nu: Forsorgshjemmene Thor og Odin ApS) (2023) |
Flest årsværk: | 24 årsværk hos Forsorgshjemmet Thor IVS (Nu: Forsorgshjemmene Thor og Odin ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Edj. Tuenvej 535 I/S (9 år 7 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson startede i 2002 hos Edj. Tuenvej 535 I/S (tidligere Ejendom Tuenvej 535 I/S v/Søren, Else, Palle & Tove Olesen) i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartneren Søren Moldt Olesen at Palle Olesen stiftede Edj. Tuenvej 535 I/S den dag i marts 2002. Titlen som Ejer og Stifter bestred Palle i 9 år 7 måneder, før stoppet d. 30. september 2011.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen anden udlejning af boliger. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2020 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 31. december 2020.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ISMP Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
Forsorgshjemmene Thor og Odin ApS
Via ISMP Holding ApS -
VAV service ApS
Via ISMP Holding ApS -
H26 ApS
Via ISMP Holding ApS
Direktørposter (3)
-
H26 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.05.2021 -
Forsorgshjemmene Thor og Odin ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.08.2018 -
ISMP Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.08.2016
Tidslinje (18)
-
Forsorsorgshjemmet Odin ApS (Nu: Forsorgshjemmet Odin ApS)
Fratrådt som direktørDato: 18.04.2024
Registreringsdato: 18.04.2024 -
H26 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 16.05.2021
Registreringsdato: 16.05.2021 -
Forsorsorgshjemmet Odin ApS (Nu: Forsorgshjemmet Odin ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 27.05.2020
Registreringsdato: 27.05.2020
Blå bog (fortsat)
Palle har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 18 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
16.05.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
19.01.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Direktør og Ejer
04.08.2016 - Stadig aktiv
Reel ejer
22.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
27.05.2020 - 18.04.2024
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
14.06.2015 - 03.08.2016
Direktør
14.06.2015 - 03.06.2019
Reel ejer
22.12.2017 - 27.05.2020
Ejerandel: 100%
Palle Olesen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn ISMP Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.575' DKK. Gennem holdingselskabet ISMP Holding ApS har Palle derfor også andele i Forsorgshjemmene Thor og Odin ApS (100%), VAV service ApS (100%) samt H26 ApS (100%).
Se også koncerndiagram for Palle Olesen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2020 hvor Forsorgshjemmet Thor IVS (Nu: Forsorgshjemmene Thor og Odin ApS) kunne fremvise et overskud på 809' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2018-19 hvor Forsorgshjemmet Thor IVS (Nu: Forsorgshjemmene Thor og Odin ApS) kunne fremvise et underskud på 411' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 589' DKK (Tigó Holding IVS (Nu: ISMP Holding ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.575' DKK (Tigó Holding IVS (Nu: ISMP Holding ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 171' DKK (H26 ApS).
En af de forbindelser som går igen i Palle' netværk er Brynja Eir Thorsdóttir.