Wassim El Hassouni
Erhvervsaktiv siden: | 1. mar. 2002 (22 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | Desert.dk v/Toke Kruse og Wassim El Hassouni (Ejer) |
Største overskud: | 578' DKK SPYMAN SECURITY ApS (2019-20) |
Største underskud: | -769' DKK IQI HOLDING ApS (2015) |
Største egenkapital: | 1.903' DKK SPYMAN SECURITY ApS (2021-22) |
Største gæld: | 1.051' DKK SPYMAN SECURITY ApS (2014-15) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos SPYMAN SECURITY ApS (2020-21) |
Længste aktivitet: | Direktør af SPYMAN SECURITY ApS (17 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson begyndte for alvor dengang i 2002 ved Desert.dk v/Toke Kruse og Wassim El Hassouni som Ejer og Stifter. Det var sammen med partneren Werner Helmuth Storm Valeur at Wassim El Hassouni stiftede Desert.dk v/Toke Kruse og Wassim El Hassouni den dag i marts 2002. Rollen som Ejer og Stifter havde Wassim i 8 måneder, før fratrædelsen den 31. oktober 2002.
Virksomheden opererede indenfor branchen konsulentvirksomhed vedr. hardware. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2002 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 31. oktober 2002.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
IQI HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
SPYMAN SECURITY ApS
Via IQI HOLDING ApS -
It-Cast ApS
Via IQI HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
SPYMAN SECURITY ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.05.2007 -
It-Cast ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.01.2024 -
IQI HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.02.2015
Tidslinje (16)
-
MEFTAH TOUR DE MONDE ApS (Nu: It-Cast ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 12.01.2024
Registreringsdato: 12.01.2024 -
CPHJ ApS
Fratrådt som direktørDato: 18.09.2021
Registreringsdato: 18.09.2021 -
CPHJ ApS
Tilknyttet som direktørDato: 12.02.2019
Registreringsdato: 12.02.2019
Blå bog (fortsat)
Wassim har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 21 år 11 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
12.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
06.02.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
31.05.2007 - Stadig aktiv
Reel ejer
06.02.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
12.02.2019 - 18.09.2021
Ejerandel: 100% -
Direktør
18.09.2011 - 11.08.2014
Ejerandel: Intet ejerskab
Wassim El Hassouni er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn IQI HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 1.300' DKK. Igennem sit holdingselskab IQI HOLDING ApS har Wassim dermed også ejerandele i SPYMAN SECURITY ApS (100%) og It-Cast ApS (100%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Wassim El Hassouni, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019-20 hvor SPYMAN SECURITY ApS fremviste et overskud på 578' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015 hvor IQI HOLDING ApS fremviste et underskud på 769' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 95' DKK (SPYMAN SECURITY ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 1.419' DKK (SPYMAN SECURITY ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 117' DKK (CPHJ ApS).