Joan Vibeke Metner
Erhvervsaktiv siden: | 15. mar. 2002 (22 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | Kreaturgården Joan Christensen (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Kreaturgården Joan Christensen (4 år 9 måneder) |
Karrieren I Danmark startede for alvor en dag i 2002 hos Kreaturgården Joan Christensen med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Joan Vibeke Metner der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Joan i 4 år 9 måneder, før stoppet d. 31. december 2006.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen anden kvægavl. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2006 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 31. december 2006.
Repræsentant (1)
-
Viborg og Omegns Gensidige Hesteforsikring G/S
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 31.10.2022
Tidslinje (5)
-
Dagli'Brugsen Sjørup (Næstformand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 24.04.2024
Registreringsdato: 24.04.2024 -
Viborg og Omegns Gensidige Hesteforsikring G/S
Tilknyttet som repræsentantDato: 31.10.2022
Registreringsdato: 31.10.2022 -
Dagli'Brugsen Sjørup (Næstformand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 27.04.2022
Registreringsdato: 27.04.2022
Blå bog (fortsat)
Joan har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 7 år 2 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
31.10.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
27.04.2022 - 24.04.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
15.03.2002 - 31.12.2006
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager