Henrik Brøns Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2002 (22 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | Fregatten v/ Per Louis Nielsen og Henrik Brøns Nielsen (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Fregatten v/Henrik Brøns Nielsen (22 år 1 måned) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor en dag i 2002 i Fregatten v/ Per Louis Nielsen og Henrik Brøns Nielsen med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partneren Per Louis Nielsen at Henrik Brøns Nielsen stiftede Fregatten v/ Per Louis Nielsen og Henrik Brøns Nielsen den dag i januar 2002. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Henrik i 8 måneder, før fratrædelsen d. 30. september 2002.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2002 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 30. september 2002.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Fregatten v/Henrik Brøns Nielsen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
BONNE NUIT FREDERIKSHAVN ApS
Fratrådt som direktørDato: 18.08.2011
Registreringsdato: 18.08.2011 -
BONNE NUIT FREDERIKSHAVN ApS
Tilknyttet som direktørDato: 04.04.2006
Registreringsdato: 04.04.2006 -
Fregatten v/ Per Louis Nielsen og Henrik Brøns Nielsen (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.09.2002
Registreringsdato: 30.09.2002
Blå bog (fortsat)
Henrik har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 22 år 9 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.09.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
04.04.2006 - 18.08.2011
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.01.2002 - 30.09.2002
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager