Martin Frank Reifling
Erhvervsaktiv siden: | 1. mar. 2002 (22 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | Allerød Auto v/Martin Reifling (Ejer) |
Største overskud: | 723' DKK Allerød Auto 2020 ApS (2022-23) |
Største underskud: | -5' DKK Martin Reifling Holding ApS (2020-21) |
Største egenkapital: | 608' DKK Allerød Auto 2020 ApS (2022-23) |
Største gæld: | 930' DKK Allerød Auto 2020 ApS (2022-23) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos Allerød Auto 2020 ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af Allerød Auto v/Martin Reifling (18 år 10 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte den dag i 2002 i Allerød Auto v/Martin Reifling (tidligere Reifling v/Martin Reifling) i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Martin Frank Reifling der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Martin i 18 år 10 måneder, inden stoppet d. 31. december 2020.
Virksomheden arbejdede indenfor karosseriværksteder og autolakererier. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2020 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 31. december 2020.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Martin Reifling Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Allerød Auto 2020 ApS
Via Martin Reifling Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Martin Reifling Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.06.2020 -
Allerød Auto 2020 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.06.2020
Tidslinje (5)
-
Reifling v/Martin Reifling (Nu: Allerød Auto v/Martin Reifling) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2020
Registreringsdato: 31.12.2020 -
Martin Reifling Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 15.06.2020
Registreringsdato: 15.06.2020 -
Allerød Auto 2020 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 15.06.2020
Registreringsdato: 15.06.2020
Blå bog (fortsat)
Martin har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 22 år 7 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
15.06.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
15.06.2020 - 03.01.2024
Direktør
15.06.2020 - Stadig aktiv
Reel ejer
04.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.03.2002 - 31.12.2020
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Martin Frank Reifling er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Martin Reifling Holding ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 213' DKK. Gennem sit holdingselskab Martin Reifling Holding ApS har Martin dermed også andele i Allerød Auto 2020 ApS (100%).
Se også koncerndiagram for Martin Frank Reifling, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor Allerød Auto 2020 ApS landede et overskud på 723' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor Martin Reifling Holding ApS landede et underskud på 5' DKK.