Michael Juul Eriksen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2002 (22 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | ADVOKATFIRMAET TOMMY V CHRISTIANSEN I/S (Ejer) |
Største overskud: | 3.832' DKK ADVOKATFIRMAET TOMMY V. CHRISTIANSEN ADVOKATPARTNERSELSKAB (Nu: TVC ADVOKATFIRMA P/S) (2020) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 45.402' DKK ADVOKATFIRMAET TOMMY V. CHRISTIANSEN ADVOKATPARTNERSELSKAB (Nu: TVC ADVOKATFIRMA P/S) (2020) |
Største gæld: | 131.835' DKK ADVOKATFIRMAET TOMMY V. CHRISTIANSEN ADVOKATPARTNERSELSKAB (Nu: TVC ADVOKATFIRMA P/S) (2014) |
Flest årsværk: | 118 årsværk hos ADVOKATFIRMAET TOMMY V. CHRISTIANSEN ADVOKATPARTNERSELSKAB (Nu: TVC ADVOKATFIRMA P/S) (2014) |
Længste aktivitet: | Ejer af Advokat Michael Eriksen (14 år 11 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson startede i 2002 i ADVOKATFIRMAET TOMMY V CHRISTIANSEN I/S i rollen som Ejer. Michael Juul Eriksen købte en del af virksomheden d. 1. januar 2002 og havde dermed en ejerandel på Fuldt ansvarlig deltager. På det tidspunkt bestod ejerkredsen foruden Michael af: Lars Henriksen, Flemming Bastholm, Tommy Vestergaard Christiansen og 4 andre personer. Hvervet som Ejer bestred Michael i 11 år 11 måneder, før fratrædelsen d. 31. december 2013.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen juridisk bistand. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2013 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 31. december 2013.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Juul Eriksen & Ernst Advokatfirma I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (13)
-
Advokat Michael Eriksen (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2018
Registreringsdato: 31.12.2018 -
TVC ADVOKATFIRMA P/S (5-9.99%)
Er ikke længere ejerDato: 31.03.2018
Registreringsdato: 31.03.2018 -
TVC ADVOKATANPARTSSELSKAB (10-14.99%)
Er ikke længere ejerDato: 01.03.2018
Registreringsdato: 01.03.2018
Blå bog (fortsat)
Michael har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 22 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.03.2018 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.04.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.01.2004 - 31.12.2018
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.01.2012 - 31.03.2018
Bestyrelsesmedlem
08.02.2012 - 28.09.2017
Ejerandel: 5-9.99% -
Ejer
01.12.2011 - 01.03.2018
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer
01.01.2002 - 31.12.2013
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2015 hvor ADVOKATFIRMAET TOMMY V. CHRISTIANSEN ADVOKATPARTNERSELSKAB (Nu: TVC ADVOKATFIRMA P/S) kunne fremvise et overskud på 1.536' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.665' DKK (ADVOKATFIRMAET TOMMY V. CHRISTIANSEN ADVOKATPARTNERSELSKAB (Nu: TVC ADVOKATFIRMA P/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 38.021' DKK (ADVOKATFIRMAET TOMMY V. CHRISTIANSEN ADVOKATPARTNERSELSKAB (Nu: TVC ADVOKATFIRMA P/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 112' DKK (TVC ADVOKATANPARTSSELSKAB).
En af de forbindelser som går igen i Michael' netværk er Berit Ernst.